Engerio Slovakia, a. s., Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50452371 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
22. 9. 2016
|
---|---|
Názov |
Strossle Slovakia a. s.
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 5. 2. 2024
Engerio Slovakia, a. s.
zapsáno 6. 2. 2024
|
Adresa sídla |
Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 8, PSČ 85101, Slovenská republika
zapsáno 22. 9. 2016
|
IČO |
50452371
zapsáno 22. 9. 2016
|
Právna forma |
Akciová spoločnosť
zapsáno 22. 9. 2016
|
Oddiel |
Sa
|
Vložka číslo |
Sa/6450/B
zapsáno 22. 9. 2016
|
Súd |
Mestský súd Bratislava III
zapsáno 22. 9. 2016
|
Predmety činností
Činnosť |
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
zapsáno 22. 9. 2016
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
zapsáno 22. 9. 2016
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
zapsáno 22. 9. 2016
Vydavateľská činnosť
zapsáno 22. 9. 2016
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
zapsáno 22. 9. 2016
Počítačové služby
zapsáno 22. 9. 2016
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
zapsáno 22. 9. 2016
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 22. 9. 2016
Reklamné a marketingové služby
zapsáno 22. 9. 2016
Prieskum trhu a verejnej mienky
zapsáno 22. 9. 2016
Prenájom hnuteľných vecí
zapsáno 22. 9. 2016
Administratívne služby
zapsáno 22. 9. 2016
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
zapsáno 22. 9. 2016
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
zapsáno 22. 9. 2016
Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
zapsáno 22. 9. 2016
Poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
zapsáno 22. 9. 2016
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
zapsáno 22. 9. 2016
Fotografické služby
zapsáno 22. 9. 2016
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Filip Kuna Bratislava - mestská časť Petržalka, Lietavská 13, PSČ 85106, Slovenská republika
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 8. 11. 2022
|
---|---|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Magnus Göran Hultman Skivarp, Dybäck 4165A, PSČ 27454, Švédske kráľovstvo
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 30. 8. 2021
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Magnus Göran Hultman Skivarp, Dybäck 4165A, PSČ 27454, Švédske kráľovstvo
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 15. 12. 2020
|
Člen |
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Filip Kuna Bratislava - mestská časť Ružinov, Mraziarenská 15, PSČ 82108, Slovenská republika
zapsáno 22. 9. 2016
|
Člen |
zapsáno 15. 12. 2020
vymazáno 5. 2. 2024
|
Člen |
zapsáno 15. 12. 2020
vymazáno 29. 1. 2024
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná iba spoločne s predsedom predstavenstva.
zapsáno 22. 9. 2016
|
---|
Kapitál
Základné imanie |
25 000 EUR
zapsáno 22. 9. 2016
Schválená výška: EUR
zapsáno 22. 9. 2016
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
zapsáno 22. 9. 2016
|
---|---|
Akcie |
Počet: 2500
Druh: Kmeňová akcia Forma: Akcia na meno Menovitá hodnota: 10 EUR
zapsáno 22. 9. 2016
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 12. 9. 2019
vymazáno 8. 2. 2024
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba predtým neuvedená, ktorá je členom vrcholového manažmentu právnickej osoby
zapsáno 12. 9. 2019
vymazáno 8. 2. 2024
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 12. 9. 2019
vymazáno 2. 2. 2024
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba predtým neuvedená, ktorá je členom vrcholového manažmentu právnickej osoby
zapsáno 12. 9. 2019
vymazáno 2. 2. 2024
|
Konečný užívateľ výhod |
Kristína Kunová, MBA
zapsáno 9. 2. 2024
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 9. 2. 2024
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 9. 2. 2024
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 9. 2. 2024
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 9. 2. 2024
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.07.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 156/2016, Nz 26532/2016, NCRls 27317/2016 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
zapsáno 22. 9. 2016
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 5. 2. 2024
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 29. 1. 2024
|
Osoba |
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 8. 11. 2022
|
Osoba |
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 30. 8. 2021
|
Osoba |
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 15. 12. 2020
|
Osoba |
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 30. 1. 2018
|
Osoba |
zapsáno 22. 9. 2016
vymazáno 8. 3. 2017
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Dan Anders Willstrand Satsjöbaden, Sjökullens väg 19, PSČ 13335, Švédske kráľovstvo
zapsáno 8. 3. 2017
vymazáno 30. 8. 2021
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Dan Anders Willstrand Satsjöbaden, Sjökullens väg 19, PSČ 13335, Švédske kráľovstvo
zapsáno 8. 3. 2017
vymazáno 15. 12. 2020
|
Osoba |
zapsáno 15. 12. 2020
vymazáno 5. 2. 2024
|
Osoba |
zapsáno 15. 12. 2020
vymazáno 5. 2. 2024
|
Osoba |
zapsáno 15. 12. 2020
vymazáno 29. 1. 2024
|
Osoba |
zapsáno 15. 12. 2020
vymazáno 29. 1. 2024
|
Osoba |
zapsáno 6. 2. 2024
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Igor Dorica Bratislava - mestská časť Petržalka, Pečnianska 7, PSČ 851 01, Slovenská republika
zapsáno 6. 2. 2024
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Kristína Kunová, MBA Bratislava - mestská časť Petržalka, Pečnianska 5, PSČ 851 01, Slovenská republika
zapsáno 6. 2. 2024
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
Floating Minds, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 20, PSČ 821 08, Slovenská republika
zapsáno 6. 2. 2024
|
Hodnotenie firmy - Engerio Slovakia, a. s.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť Engerio Slovakia, a. s. sídli na adrese: Bratislava - mestská časť Petržalka, Kopčianska 8, PSČ 85101, Slovenská republika.
-
Spoločnosť Engerio Slovakia, a. s. má IČO 50452371.
-
Spoločnosť Engerio Slovakia, a. s. vznikla 22. 9. 2016.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky