RYBA Košice spol. s r.o., Košice, IČO: 17147522 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
20. 12. 1991
|
---|---|
Názov |
RYBA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 1. 10. 2000
RYBA Košice spol. s r.o.
zapsáno 2. 10. 2000
vymazáno 31. 10. 2021
|
Adresa sídla |
Košice, Sov. armády 84, Slovenská republika
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
Košice, Južná trieda 54, PSČ 04375, Slovenská republika
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 31. 7. 2013
Košice, Južná trieda 54, PSČ 040 01, Slovenská republika
zapsáno 1. 8. 2013
vymazáno 31. 10. 2021
|
IČO |
17147522
zapsáno 31. 12. 1991
|
Deň výmazu |
1. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 31. 12. 1991
|
Právny stav |
Zrušená spoločnosť na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti
zapsáno 1. 11. 2021
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 1. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/1016/V
zapsáno 31. 12. 1991
|
Súd |
Okresný súd Košice I
zapsáno 31. 12. 1991
|
Predmety činností
Činnosť |
- výroba výrobkov z morských a sladkovodných rýb
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- úprava morských rýb
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- výroba octu a majonezy
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- ostatná potravinárska výroba a obchod
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. 256/90 Zb.
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- poradenská činnosť v obore výroby
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- skladovacia činnosť pre inú organizáciu
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- maloobchodná činnosť
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
- kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj / § 33 písm. a zákona č. 455/1991 Zb., mimo tovarov uvedených v prílohe č. 2,3 živnostenského zákona /
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 31. 10. 2021
- spracovanie morských rýb
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 31. 10. 2021
spacovanie sladkovodných a morských rýb
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 31. 10. 2021
spracovanie čerstvej zeleniny
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 31. 10. 2021
výroba majonézy, dresingov, horčice, kečupu, octu a lahôdkových šalátov
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 31. 10. 2021
prenájom nehnuteľností
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 31. 10. 2021
upratovacie a čistiace služby
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 31. 10. 2021
výroba a predaj hotových jedál a polotovarov - pohostinská činnosť
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 31. 10. 2021
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
zapsáno 17. 3. 2009
vymazáno 31. 10. 2021
Reklamné a marketingové služby
zapsáno 1. 8. 2013
vymazáno 31. 10. 2021
výroba mäsa a mäsových výrobkov (mäsiarstvo a údenárstvo)
zapsáno 29. 6. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy
zapsáno 29. 6. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
príprava a predaj na priamu konzumáciu: a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva b) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícií viac ako 8 miest
zapsáno 29. 6. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
zapsáno 29. 6. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
vedenie účtovníctva
zapsáno 29. 6. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 29. 6. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 20. 12. 1991
vymazáno 23. 7. 2009
|
---|---|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1991
vymazáno 30. 4. 2009
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1991
vymazáno 16. 3. 2009
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1991
vymazáno 18. 11. 2005
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1991
vymazáno 8. 9. 2005
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1991
vymazáno 8. 9. 2005
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1991
vymazáno 2. 9. 2005
|
Člen |
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Člen |
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Člen |
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Člen |
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Člen |
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Člen |
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Člen |
zapsáno 14. 3. 1997
vymazáno 14. 3. 2018
|
Člen |
zapsáno 14. 3. 1997
vymazáno 6. 3. 2018
|
Člen |
zapsáno 14. 3. 1997
vymazáno 16. 3. 2009
|
Člen |
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 28. 5. 2003
|
Člen |
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 28. 5. 2003
|
Člen |
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 28. 5. 2003
|
Člen |
zapsáno 23. 9. 2016
vymazáno 31. 10. 2021
|
Člen |
zapsáno 23. 9. 2016
vymazáno 21. 5. 2018
|
Člen |
zapsáno 23. 9. 2016
vymazáno 7. 5. 2018
|
Člen |
zapsáno 7. 5. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
|
Člen |
zapsáno 28. 11. 2018
vymazáno 24. 6. 2019
|
Člen |
zapsáno 28. 11. 2018
vymazáno 13. 6. 2019
|
Člen |
zapsáno 7. 9. 2020
vymazáno 24. 5. 2021
|
Člen |
zapsáno 7. 9. 2020
vymazáno 11. 5. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z jednateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
---|---|
Konanie |
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Konanie |
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 28. 5. 2003
|
Konanie |
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú minimálne dvaja konatelia spoločne.
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 11. 9. 2009
|
Konanie |
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne.
zapsáno 12. 9. 2009
vymazáno 22. 9. 2016
|
Konanie |
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z týchto konateľov je vždy Ing. Jozef Gima, ml. a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti uvedú svoje meno a funkciu a pripoja svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 23. 9. 2016
vymazáno 14. 3. 2018
|
Konanie |
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti uvedú svoje meno a funkciu a pripoja svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 15. 3. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
200 000 SKK
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 16. 3. 2009
Rozsah splatenia: 200 000 SKK
zapsáno 9. 9. 2005
vymazáno 16. 3. 2009
6 639 EUR
zapsáno 17. 3. 2009
vymazáno 31. 10. 2021
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
zapsáno 17. 3. 2009
vymazáno 31. 10. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Alžbeta Trojčáková
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
---|---|
Vklad |
Jozef Gima
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Vklad |
Marián Drobný
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Vklad |
Viera Juhárová
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Vklad |
Alžbeta Trojčáková
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Vklad |
Viera Juhárová
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima
Vklad: 75 000 SKK
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 8. 10. 1998
|
Vklad |
Viera Juhárová
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 8. 10. 1998
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima
Vklad: 80 000 SKK
zapsáno 9. 10. 1998
vymazáno 16. 3. 2009
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima, ml.
Vklad: 70 000 SKK
zapsáno 9. 10. 1998
vymazáno 8. 9. 2005
|
Vklad |
Viera Juhárová
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 9. 10. 1998
vymazáno 8. 9. 2005
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima, ml.
Vklad: 120 000 SKK
zapsáno 9. 9. 2005
vymazáno 16. 3. 2009
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima
Vklad: 2 656 EUR
zapsáno 17. 3. 2009
vymazáno 22. 9. 2016
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima, ml.
Vklad: 3 983 EUR
zapsáno 17. 3. 2009
vymazáno 22. 9. 2016
|
Vklad |
Ing. Jozef Gima, ml.
Vklad: 1 328 EUR
zapsáno 23. 9. 2016
vymazáno 14. 3. 2018
|
Vklad |
TAURIS, a.s.
Vklad: 5 311 EUR
zapsáno 23. 9. 2016
vymazáno 14. 3. 2018
|
Vklad |
TAURIS, a.s.
Vklad: 6 639 EUR
zapsáno 15. 3. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb.
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 31. 10. 2021
Zmeny v zápise urobené na základe Zmenenej spoločenskej zmluvy zo dňa 21.1.1994 a dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 21.1.1994 v súlade s § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb.
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 31. 10. 2021
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.4.1997.
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 31. 10. 2021
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
zapsáno 9. 10. 1998
vymazáno 31. 10. 2021
Zápisnica z VZ s.r.o. o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 12.6.2000.
zapsáno 2. 10. 2000
vymazáno 31. 10. 2021
RYBA Košice, spol. s r.o., IČO 17 147 522, Južná trieda č. 54, Košice, podľa Zmluvy o rozdelení so zlúčením RADOMA Banská Bystrica, IČO 31 604 846, Zvolenská cesta č. 32, 974 01 Banská Bystrica s RADOMA, spol. s r.o., IČO 17 308 861, Vážska ul. č. 32, Bratislava, Ryba Žilina, spol. s r.o., IČO 31 563 490, Hviezdoslavova ul. č. 5, Žilina, RYBA Košice, spol. s r.o., IČO 17 147 522, Južná trieda č. 54, Košice, je právnym nástupcom RADOMA Banská Bystrica, IČO 31 604 846, Zvolenská cesta č. 32, 974 01 Banská Bystrica zaniknutej rozdelením so zlúčením a ručí za záväzky, ktoré prešli zo zaniknutej spoločnosti až do výšky zlúčením prevzatého čistého obchodného imania, a u neurčených záväzkov ručí spoločne a nerozdielne s každou nástupníckou spoločnosťou.
zapsáno 31. 12. 2002
vymazáno 31. 10. 2021
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 22.5.2003.
zapsáno 29. 5. 2003
vymazáno 31. 10. 2021
Predaj časti podniku: Predaj časti podniku - prevádzka Fast food reštaurácie nachádzajúca sa v objekte EUROPA SHOPPING and RELAX CENTER, Námestie SNP č.63, 960 01 Zvolen, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou RYBA Košice spol. s r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou LUCKY FOOD s.r.o., so sídlom Bernolákova 24, 040 11 Košice, IČO: 47495324 (predtým A.M.M.G., s.r.o., so sídlom Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš) ako kupujúcim.
zapsáno 5. 7. 2014
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
zapsáno 29. 6. 2018
vymazáno 31. 10. 2021
Predaj časti podniku: Predaj časti podniku spol. NOEMA, s.r.o., so sídlom Budova Jednoty SD, 082 03 Lemešany, IČO: 36 469 505, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12463/P (ďalej len „NOEMA, s.r.o.“), ktorej právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia je spol. RYBA Košice spol. s r.o., so sídlom Južná trieda 1584/54, 040 01 Košice, IČO: 17 147 522, na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi spol. NOEMA, s.r.o. ako predávajúcim a spol. TAURIS Cassovia, s.r.o., so sídlom Potravinárska 753/6, Rimavská Sobota 979 01, IČO: 00 697 893, zapísanú v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka: 16665/S (ďalej len „spol. TAURIS Cassovia, s.r.o.“) ako kupujúcim zo dňa 22.06.2018, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.06.2018 a ktorou bola prevedená časť podniku spol. NOEMA, s.r.o., týkajúca sa prevádzky spol NOEMA, s.r.o. (i) DC Stropkov, Hlavná 27, 091 01 Stropkov a prevádzky spol. NOEMA, s.r.o. (ii) Cash & Carry Lučenec – Nejedlého 89, 984 01 Lučenec.
zapsáno 24. 7. 2018
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
zapsáno 1. 11. 2021
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
zapsáno 1. 11. 2021
Zrušenie spoločnosti: Spoločnosť zrušená od: 31.10.2021 Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
zapsáno 1. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 1.11.2021 Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz
zapsáno 1. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Osoba |
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Osoba |
zapsáno 31. 12. 1991
vymazáno 11. 4. 1994
|
Osoba |
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Osoba |
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Osoba |
zapsáno 12. 4. 1994
vymazáno 20. 4. 1997
|
Osoba |
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 8. 10. 1998
|
Osoba |
zapsáno 21. 4. 1997
vymazáno 8. 10. 1998
|
Osoba |
zapsáno 9. 10. 1998
vymazáno 18. 11. 2005
|
Osoba |
zapsáno 9. 10. 1998
vymazáno 8. 9. 2005
|
Osoba |
zapsáno 9. 10. 1998
vymazáno 8. 9. 2005
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Jozef Gima, ml. Košice, Bukovecká 1369/16, PSČ 04012, Slovenská republika
zapsáno 9. 9. 2005
vymazáno 16. 3. 2009
|
Osoba |
zapsáno 19. 11. 2005
vymazáno 16. 3. 2009
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Jozef Gima, ml. Košice - Staré Mesto, Jesenského 22, PSČ 04001, Slovenská republika
zapsáno 17. 3. 2009
vymazáno 14. 3. 2018
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Jozef Gima Košice - Vyšné Opátske, Jelenia 11, PSČ 04001, Slovenská republika
zapsáno 17. 3. 2009
vymazáno 22. 9. 2016
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
TAURIS, a.s. Rimavská Sobota, Potravinárska 6, PSČ 97901, Slovenská republika
zapsáno 23. 9. 2016
vymazáno 31. 10. 2021
|
Právny predchodca
Predchodca |
NOEMA, s.r.o. Lemešany, Budova Jednoty SD, Slovenská republika
zapsáno 29. 6. 2018
|
---|
Právny nástupca
Nástupca |
TAURIS, a.s. Rimavská Sobota, Potravinárska 6, Slovenská republika
zapsáno 1. 11. 2021
|
---|
Hodnotenie firmy - RYBA Košice spol. s r.o.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť RYBA Košice spol. s r.o. sídli na adrese: Košice, Sov. armády 84, Slovenská republika.
-
Spoločnosť RYBA Košice spol. s r.o. má IČO 17147522.
-
Spoločnosť RYBA Košice spol. s r.o. vznikla 20. 12. 1991.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky