MODRAPEX, spol. s r.o. v likvidácii, Modra, IČO: 17642078 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
11. 7. 1991
|
---|---|
Názov |
MODRAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
MODRAPEX, spol. s r.o.
zapsáno 17. 3. 1995
vymazáno 8. 4. 2024
MODRAPEX, spol. s r.o. v likvidácii
zapsáno 9. 4. 2024
|
Adresa sídla |
Modra, Dlhá 6, Slovenská republika
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
Modra, Dolná ulica 6 - 8, PSČ 90001, Slovenská republika
zapsáno 5. 4. 1993
vymazáno 11. 8. 2017
Modra, Dolná ulica 29/8, PSČ 90001, Slovenská republika
zapsáno 12. 8. 2017
|
IČO |
17642078
zapsáno 11. 7. 1991
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 11. 7. 1991
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 9. 4. 2024
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/13170/B
zapsáno 11. 7. 1991
|
Súd |
Mestský súd Bratislava III
zapsáno 11. 7. 1991
|
Predmety činností
Činnosť |
obchodná a sprostredkovateľská činnosť (dovoz, vývoz, nákup, sprostredkovanie a predaj),
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
potravinárskych výrobkov a tovaru,
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
zeleniny,ovocia,zemiakov a strukovín,
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
zeleniny a ovocia z dovozu,
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
výroba a predaj chleba a pekárenskych výrobkov,
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
bufet,
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
predaj nábytku,bytových doplnkov a spotrebného tovaru,
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
nákup, spracovanie a predaj dreva a drevárskych výrobkov (s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno obchodovať len s osobitným povolením),
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 4. 4. 1993
obchodná činnosť s drevom a drevárskymi výrobkami,
zapsáno 5. 4. 1993
obchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami,
zapsáno 5. 4. 1993
spracovanie dreva a výroba drevárskych výrobkov,
zapsáno 5. 4. 1993
obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie,
zapsáno 5. 4. 1993
sprostredkovanie obchodu,
zapsáno 5. 4. 1993
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
zapsáno 12. 8. 2017
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 17. 3. 1995
vymazáno 24. 5. 1999
|
---|---|
Člen |
zapsáno 17. 3. 1995
vymazáno 24. 5. 1999
|
Člen |
zapsáno 25. 5. 1999
vymazáno 23. 5. 2022
|
Člen |
zapsáno 25. 5. 1999
vymazáno 11. 8. 2017
|
Člen |
zapsáno 26. 7. 2017
|
Člen |
zapsáno 12. 8. 2017
vymazáno 3. 2. 2016
|
Člen |
zapsáno 10. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 24. 5. 2022
|
Člen |
zapsáno 9. 4. 2024
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja a dvaja spoločníci: U.Mičech -E.Gunišová M.Guniš -A.Mičechová
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
---|---|
Konanie |
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
zapsáno 17. 3. 1995
|
Konanie |
Likvidátor počas likvidácie Spoločnosti koná za Spoločnosť samostatne a v rozsahu ustanovenom podľa § 75b ods. 3 Obchodného zákonníka v platnom znení.
zapsáno 9. 4. 2024
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 24. 5. 1999
200 000 SKK
zapsáno 25. 5. 1999
vymazáno 3. 8. 2009
6 640 EUR
zapsáno 4. 8. 2009
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
zapsáno 4. 8. 2009
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Anna Mičechová
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
---|---|
Vklad |
Erika Gunišová
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
Vklad |
Ing. Milan Guniš
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
Vklad |
Urban Mičech
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
Vklad |
Anna Mičechová
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 17. 3. 1995
vymazáno 24. 5. 1999
|
Vklad |
Urban Mičech
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 17. 3. 1995
vymazáno 24. 5. 1999
|
Vklad |
Anna Mičechová
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 25. 5. 1999
vymazáno 3. 8. 2009
|
Vklad |
Urban Mičech
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 25. 5. 1999
vymazáno 3. 8. 2009
|
Vklad |
Anna Mičechová
Vklad: 3 320 EUR
zapsáno 4. 8. 2009
vymazáno 11. 8. 2017
|
Vklad |
Urban Mičech
Vklad: 3 320 EUR
zapsáno 4. 8. 2009
vymazáno 11. 8. 2017
|
Vklad |
Magdaléna Chalupianská
Vklad: 1 992 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 12. 8. 2017
vymazáno 27. 12. 2021
|
Vklad |
Urban Mičech
Vklad: 3 387 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 12. 8. 2017
vymazáno 27. 12. 2021
|
Vklad |
Irenka Zafková
Vklad: 1 261 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 12. 8. 2017
|
Vklad |
Magdaléna Chalupianská
Vklad: 1 328 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 28. 12. 2021
|
Vklad |
Marta Kiššová
Vklad: 1 328 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 28. 12. 2021
|
Vklad |
Urban Mičech
Vklad: 2 723 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 28. 12. 2021
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 10. 9. 2020
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 10. 9. 2020
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.6.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3225 Stary spis: S.r.o. 20149
zapsáno 11. 7. 1991
Spoločenskou zmluvou zo dňa 11.01.1995 bola nahradená pôvodná spoločenská zmluva a právne pomery spoločnosti boli zosúladené s ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 3225 Stary spis: S.r.o. 20149
zapsáno 17. 3. 1995
Dodatok č. 1 zo dňa 21.1.1999 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
zapsáno 25. 5. 1999
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 03.06.1991 v znení dodatkov č. 1 a č. 2, prijatím nového úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2003.
zapsáno 16. 3. 2004
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 9.4.2024
zapsáno 9. 4. 2024
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 11. 7. 1991
vymazáno 16. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 17. 3. 1995
vymazáno 24. 5. 1999
|
Osoba |
zapsáno 17. 3. 1995
vymazáno 24. 5. 1999
|
Osoba |
zapsáno 25. 5. 1999
vymazáno 27. 12. 2021
|
Osoba |
zapsáno 25. 5. 1999
vymazáno 11. 8. 2017
|
Osoba |
zapsáno 12. 8. 2017
vymazáno 29. 7. 2022
|
Osoba |
zapsáno 12. 8. 2017
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Marta Kiššová Dolné Lefantovce, Vágašská ulica 182/33, PSČ 95145, Slovenská republika
zapsáno 28. 12. 2021
|
Osoba |
zapsáno 28. 12. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 7. 2022
|
Hodnotenie firmy - MODRAPEX, spol. s r.o. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť MODRAPEX, spol. s r.o. v likvidácii sídli na adrese: Modra, Dlhá 6, Slovenská republika.
-
Spoločnosť MODRAPEX, spol. s r.o. v likvidácii má IČO 17642078.
-
Spoločnosť MODRAPEX, spol. s r.o. v likvidácii vznikla 11. 7. 1991.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky