TIMA, s.r.o. "v likvidácii", Hnúšťa, IČO: 30223890 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
4. 10. 1991
|
---|---|
Názov |
tima, spol. s r.o.
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 15. 8. 1996
TIMA, s.r.o.
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 7. 7. 2005
TIMA, s.r.o. "v likvidácii"
zapsáno 8. 7. 2005
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Hnúšťa, Daxnerova 426, PSČ 98101, Slovenská republika
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 5. 4. 1995
Tisovec, Francisciho 805, PSČ 98061, Slovenská republika
zapsáno 6. 4. 1995
vymazáno 15. 8. 1996
Lučenec, Fiľakovská cesta, PSČ 98401, Slovenská republika
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
30223890
zapsáno 4. 10. 1991
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 4. 10. 1991
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 10. 12. 2004
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/158/S
zapsáno 4. 10. 1991
|
Súd |
Okresný súd Banská Bystrica
zapsáno 4. 10. 1991
|
Predmety činností
Činnosť |
- obchodná činnosť:
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 7. 3. 1994
* spotrebný, priemyselný a potravinársky tovar
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 7. 3. 1994
- obchodná činnosť s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- realitná agentúra
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- automatizované spracovanie dát
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- reprografické služby
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- prekladateľstvo z jazyka nemeckého
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- účtovnícke práce
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- výroba, montáž oceľových konštrukcií
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- sprostredkovanie obchodu
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- podnikateľské poradenstvo
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- tepelné spracovanie kovov
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
- vývoj, výroba, opravy, servis a rekonštrukcia cestných a stavebných strojov a zariadení s mechanickým pohonom
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
- vývoj, výroba, opravy, rekonštrukcia a servis lesníckych a poľnohospodárskych strojov, prístrojov a zariadení
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
- vývoj, výroba, opravy, rekonštrukcie a servis ekologických systémov, strojov, prístrojov a zariadení
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
- vývoj, výroba, opravy nástrojov, náradia a prípravkov
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
- výroba tepelno-izolačných materiálov
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
- výroba a montáž dverí a zárubní
zapsáno 13. 3. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- stolárstvo
zapsáno 13. 3. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|---|
Člen |
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 5. 4. 1995
|
Člen |
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 10. 12. 2004
vymazáno 23. 11. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú kona telia, každý samostatne. . orgány spoločnosti: *kolégium spoločnosti * jednatelia - Ing. Ján Katreniak - Ing. Michal Kňažek
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 7. 3. 1994
|
---|---|
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú kona telia, každý samostatne.
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 5. 4. 1995
|
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú kona telia, každý samostatne.
zapsáno 6. 4. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Konanie |
Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
zapsáno 8. 7. 2005
vymazáno 23. 11. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Ing. Ján Katreniak
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 5. 4. 1995
|
---|---|
Vklad |
Ing. Michal Kňažek
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 5. 4. 1995
|
Vklad |
Ing. Ján Katreniak
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 6. 4. 1995
vymazáno 15. 8. 1996
|
Vklad |
Ing. Igor Žilák
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Ján Katreniak
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Mgr. Ján Ostrica
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
MUDr. Vladimír Mazanec
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Stanislav Jačmeník
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Ján Katreniak
zapsáno 28. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 28. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 28. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť
zapsáno 28. 1. 2020
|
---|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.9.1991 v zmysle ust. § 106n zák. č. 103/90 Zb. . Starý spis: S.r.o. 585
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 23. 11. 2021
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.10.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
zapsáno 8. 3. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.5.1194 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 6. 4. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.8.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.3.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 13. 3. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 10.12.2004
zapsáno 8. 7. 2005
Právoplatným rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 07.09.2004 č.k. 29Cbr 14/2002-119 bolo obchodná spoločnosť TIMA, s.r.o., so sídlom Fiľakovská cesta, Lučenec, IČO: 30 223 890 zrušená s likvidáciou. Za likvidátora spoločnosti súd menoval Ing. Jána Katreniaka, bytom Tisovec, Francisciho 805.
zapsáno 8. 7. 2005
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 5. 4. 1995
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 4. 10. 1991
vymazáno 5. 4. 1995
|
Osoba |
zapsáno 6. 4. 1995
vymazáno 15. 8. 1996
|
Osoba |
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 16. 8. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - TIMA, s.r.o. "v likvidácii"
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť TIMA, s.r.o. "v likvidácii" sídli na adrese: Hnúšťa, Daxnerova 426, PSČ 98101, Slovenská republika.
-
Spoločnosť TIMA, s.r.o. "v likvidácii" má IČO 30223890.
-
Spoločnosť TIMA, s.r.o. "v likvidácii" vznikla 4. 10. 1991.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky