ALIN ART & TRADE s.r.o. v likvidácii, Bratislava, IČO: 31341021 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
2. 2. 1993
|
---|---|
Názov |
ALIN ART & TRADE s.r.o.
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 29. 9. 2020
ALIN ART & TRADE s.r.o. v likvidácii
zapsáno 30. 9. 2020
vymazáno 25. 10. 2021
|
Adresa sídla |
Bratislava, Sokolíkova 9, PSČ 84102, Slovenská republika
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
Bratislava, Letecká 22, PSČ 83103, Slovenská republika
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 2. 1. 2018
Bratislava, Mlynské Luhy 46, PSČ 82105, Slovenská republika
zapsáno 3. 1. 2018
vymazáno 25. 10. 2021
|
IČO |
31341021
zapsáno 2. 2. 1993
|
Deň výmazu |
26. 10. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 2. 2. 1993
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 14. 9. 2020
vymazáno 31. 8. 2021
Zrušená spoločnosť na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti
zapsáno 26. 10. 2021
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 26. 10. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/4231/B
zapsáno 2. 2. 1993
|
Súd |
Okresný súd Bratislava I
zapsáno 2. 2. 1993
|
Predmety činností
Činnosť |
- kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/,
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 25. 10. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
reklamná a propagačná činnosť,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
vedenie účtovníctva,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
usporadúvanie vzdelávacích podujatí, konferencií, veľtrhov, seminárov a školení,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
prenájom spotrebného, priemyselného tovaru, strojov a prístrojov /a softwaru/ - leasing,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
prenájom motorových vozidiel - leasing,
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
zapsáno 19. 2. 2011
vymazáno 25. 10. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
---|---|
Člen |
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 2. 1. 2018
|
Člen |
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 27. 1. 2017
|
Člen |
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 9. 3. 2004
|
Člen |
Konateľ
Ing. Katarína Šramková Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské luhy 46A, PSČ 821 05, Slovenská republika
zapsáno 18. 8. 2003
vymazáno 25. 10. 2021
|
Člen |
zapsáno 18. 8. 2003
vymazáno 29. 9. 2020
|
Člen |
zapsáno 18. 8. 2003
vymazáno 20. 7. 2011
|
Člen |
Likvidátor
Ing. Katarína Šramková Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské luhy 46A, PSČ 821 05, Slovenská republika
zapsáno 14. 9. 2020
vymazáno 26. 10. 2021
|
Člen |
Likvidátor
Ing. Katarína Šramková Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské luhy 46A, PSČ 821 05, Slovenská republika
zapsáno 14. 9. 2020
vymazáno 25. 10. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ Dipl.Ing. Martin Cibulka.
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
---|---|
Konanie |
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 9. 3. 2004
|
Konanie |
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti, pričom každý z nich koná v celom rozsahu samostatne.
zapsáno 10. 3. 2004
vymazáno 25. 10. 2021
|
Konanie |
V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí likvidátor svoj podpis.
zapsáno 30. 9. 2020
vymazáno 25. 10. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
200 000 SKK
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 17. 3. 2010
6 640 EUR
zapsáno 18. 3. 2010
vymazáno 25. 10. 2021
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
zapsáno 18. 3. 2010
vymazáno 25. 10. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Dipl.Ing. Martin Cibulka
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
---|---|
Vklad |
Charles Bemberg
Vklad: 40 000 SKK
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
Vklad |
Thomas Milagros
Vklad: 40 000 SKK
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
Vklad |
Ing. Igor Šramka
Vklad: 200 000 SKK
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 9. 3. 2004
|
Vklad |
Ing. Igor Šramka
Vklad: 100 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 10. 3. 2004
vymazáno 17. 3. 2010
|
Vklad |
Ing. Katarína Šramková
Vklad: 100 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 10. 3. 2004
vymazáno 17. 3. 2010
|
Vklad |
Ing. Igor Šramka
Vklad: 3 320 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 18. 3. 2010
vymazáno 2. 1. 2018
|
Vklad |
Ing. Katarína Šramková
Vklad: 3 320 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 18. 3. 2010
vymazáno 2. 1. 2018
|
Vklad |
Ing. Katarína Šramková
Vklad: 5 890 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 3. 1. 2018
vymazáno 25. 10. 2021
|
Vklad |
Ing. Peter Rúfus, MSc.
Vklad: 750 EUR
zapsáno 3. 1. 2018
vymazáno 25. 10. 2021
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Katarína Šramková
zapsáno 10. 9. 2020
vymazáno 4. 12. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
vymazáno 4. 12. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 10. 9. 2020
vymazáno 4. 12. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 10. 9. 2020
vymazáno 4. 12. 2020
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Katarína Šramková
zapsáno 5. 12. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 5. 12. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 5. 12. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 5. 12. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 5. 12. 2020
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.12.1992. Stary spis: S.r.o. 8670
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 25. 10. 2021
Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení spísané do notárskej zápisnice č. N 1091/2000, Nz 1084/2000 Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 14.9.2000 Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 1097/2000, Nz 1090/2000 dňa 14.9.2000
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 25. 10. 2021
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 329/2000, Nz 309/2000 dňa 23.11.2000.
zapsáno 14. 2. 2001
vymazáno 25. 10. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2003. Spoločenská zmluva zo dňa 10.09.2003.
zapsáno 10. 3. 2004
vymazáno 25. 10. 2021
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 14.9.2020
zapsáno 30. 9. 2020
vymazáno 25. 10. 2021
Zrušenie spoločnosti: Spoločnosť zrušená od: 14.9.2020 Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
zapsáno 26. 10. 2021
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 14.9.2020 Skončenie likvidácie - dátum: 31.8.2021
zapsáno 26. 10. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 26.10.2021 Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz
zapsáno 26. 10. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Dipl.Ing. Martin Cibulka Bratislava, Sokolíkova 9, PSČ 84102, Slovenská republika
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
Osoba |
zapsáno 2. 2. 1993
vymazáno 4. 10. 2000
|
Osoba |
zapsáno 5. 10. 2000
vymazáno 9. 3. 2004
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Katarína Šramková Bratislava - mestská časť Ružinov, Mlynské luhy 46A, PSČ 82105, Slovenská republika
zapsáno 10. 3. 2004
vymazáno 25. 10. 2021
|
Osoba |
zapsáno 10. 3. 2004
vymazáno 2. 1. 2018
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Peter Rúfus, MSc. Bratislava, Mlynské Luhy 16236/46A, PSČ 82105, Slovenská republika
zapsáno 3. 1. 2018
vymazáno 25. 10. 2021
|
Hodnotenie firmy - ALIN ART & TRADE s.r.o. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť ALIN ART & TRADE s.r.o. v likvidácii sídli na adrese: Bratislava, Sokolíkova 9, PSČ 84102, Slovenská republika.
-
Spoločnosť ALIN ART & TRADE s.r.o. v likvidácii má IČO 31341021.
-
Spoločnosť ALIN ART & TRADE s.r.o. v likvidácii vznikla 2. 2. 1993.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky