CONYZA, s.r.o. - v likvidácii, Kočovce, IČO: 31419941 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
3. 9. 1992
|
---|---|
Názov |
Kačín s r.o.
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 24. 9. 1995
CONYZA, s.r.o.
zapsáno 25. 9. 1995
vymazáno 26. 9. 2001
CONYZA, s.r.o. - v likvidácii
zapsáno 27. 9. 2001
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Kočovce, PSČ 91631, Slovenská republika
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 24. 9. 1995
Hrachovište 5, PSČ 91615, Slovenská republika
zapsáno 25. 9. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
31419941
zapsáno 3. 9. 1992
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 3. 9. 1992
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 27. 9. 2001
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/812/R
zapsáno 3. 9. 1992
|
Súd |
Okresný súd Trenčín
zapsáno 3. 9. 1992
|
Predmety činností
Činnosť |
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť - nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a živých zvierat, potravín, spotrebného a priemyselného tovaru
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
- lekárenstvo
zapsáno 25. 9. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 24. 9. 1995
|
---|---|
Člen |
zapsáno 25. 9. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 27. 9. 2001
vymazáno 23. 11. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupuje konateľ.
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 12. 1. 1999
|
---|---|
Konanie |
Za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 26. 9. 2001
|
Konanie |
Za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne. Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r .
zapsáno 27. 9. 2001
vymazáno 23. 11. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 12. 1. 1999
200 000 SKK
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Jiří Ševčík
Vklad: 100 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 5. 11. 1995
|
---|---|
Vklad |
Jiří Ševčík
Vklad: 33 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 6. 11. 1995
vymazáno 12. 1. 1999
|
Vklad |
MUDr. Pavol Hauptvogl
Vklad: 33 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 6. 11. 1995
vymazáno 12. 1. 1999
|
Vklad |
PharmDr. Leopold Barszcz
Vklad: 34 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 6. 11. 1995
vymazáno 12. 1. 1999
|
Vklad |
Jiří Ševčík
Vklad: 66 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
MUDr. Pavol Hauptvogl
Vklad: 66 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
PharmDr. Leopold Barszcz
Vklad: 68 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Obchodná spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.6.1992 v zmysle §§ 57, 105 až 153 zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4627
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
Zmena zakladateľskej listiny spísaná formou notárskej zápisnice Nz 201/95 zo dňa 18.05.1995 (zmena obchodného mena z pôvodného Kačín, s.r.o. na CONYZA, s.r.o. a sídla z Kočovce na Hrachovište 5). Stary spis: S.r.o. 4627
zapsáno 25. 9. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 8.06.1995. Stary spis: S.r.o. 4627
zapsáno 6. 11. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
Valné zhromaždenie dňa 16.6.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.7.1998.
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 27.9.2001
zapsáno 27. 9. 2001
Valné zhromaždenie dňa 20.6.2001 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
zapsáno 27. 9. 2001
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 3. 9. 1992
vymazáno 5. 11. 1995
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 6. 11. 1995
vymazáno 12. 1. 1999
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
MUDr. Pavol Hauptvogl Nové Mesto nad Váhom, Dukelská 10, Slovenská republika
zapsáno 6. 11. 1995
vymazáno 12. 1. 1999
|
Osoba |
zapsáno 6. 11. 1995
vymazáno 12. 1. 1999
|
Osoba |
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
MUDr. Pavol Hauptvogl Nové Mesto nad Váhom, Dukelská 10, Slovenská republika
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 13. 1. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - CONYZA, s.r.o. - v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť CONYZA, s.r.o. - v likvidácii sídli na adrese: Kočovce, PSČ 91631, Slovenská republika.
-
Spoločnosť CONYZA, s.r.o. - v likvidácii má IČO 31419941.
-
Spoločnosť CONYZA, s.r.o. - v likvidácii vznikla 3. 9. 1992.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky