R.& R., spol. s r.o., Veľký Meder, IČO: 31420281 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
11. 9. 1992
|
---|---|
Názov |
R.SZ.R., spol. s r.o.
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
R.& R., spol. s r.o.
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Veľký Meder, Železničná 14, PSČ 93201, Slovenská republika
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
Veľký Meder, Štúrova č.1, PSČ 93201, Slovenská republika
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 14. 5. 2007
Dunajská Streda, Júliusa Lőrincza 2133/3, PSČ 92901, Slovenská republika
zapsáno 15. 5. 2007
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
31420281
zapsáno 11. 9. 1992
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 11. 9. 1992
|
Právny stav |
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/349/T
zapsáno 11. 9. 1992
|
Súd |
Okresný súd Trnava
zapsáno 11. 9. 1992
|
Predmety činností
Činnosť |
veľkoobchodná a malobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povoľovacie konanie
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
obchodno-sprostredkovateľská činnosť
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
vykonávanie a prevádzkovanie reštauračných a pohostinských služieb
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
---|---|
Člen |
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
Člen |
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
Člen |
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 14. 5. 2007
|
Člen |
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 14. 5. 2007
|
Člen |
zapsáno 4. 7. 1994
vymazáno 17. 4. 1996
|
Člen |
zapsáno 18. 3. 2007
vymazáno 23. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 18. 3. 2007
vymazáno 27. 6. 2017
|
Člen |
zapsáno 15. 5. 2007
vymazáno 18. 3. 2007
|
Člen |
zapsáno 15. 5. 2007
vymazáno 18. 3. 2007
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojasvoj podpis.
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Kapitál
Základné imanie |
105 000 SKK
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 3. 7. 1994
205 000 SKK
zapsáno 4. 7. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Jozef Rostás
Vklad: 35 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
---|---|
Vklad |
Oto Szabó
Vklad: 35 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
Vklad |
Vojtech Rigó
Vklad: 35 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
Vklad |
Jozef Rostás
Vklad: 52 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 17. 4. 1996
|
Vklad |
Vojtech Rigó
Vklad: 53 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 17. 4. 1996
|
Vklad |
Ladislav Zaťko
Vklad: 50 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 4. 7. 1994
vymazáno 17. 4. 1996
|
Vklad |
Helena Štiavnická
Vklad: 50 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 4. 7. 1994
vymazáno 17. 4. 1996
|
Vklad |
Jozef Rostás
Vklad: 102 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 18. 4. 1996
vymazáno 14. 5. 2007
|
Vklad |
Vojtech Rigó
Vklad: 103 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 18. 4. 1996
vymazáno 14. 5. 2007
|
Vklad |
Štefan Serfözö
Vklad: 205 000 SKK
zapsáno 15. 5. 2007
vymazáno 23. 11. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.8.1992 podľa ust. § 105 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. /Obchodný zákonník/.
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
Dňa 30.6.1993 spoločníci spoločnosti pridali dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
Dodatok č. 2 spoločenskej zmluvy zo dňa 9.2.1994.
zapsáno 4. 7. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
Zmluva o prevode obchodných podielov uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 13.01.1995. Dodatok č. 3 zo dňa 12.01.1995 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 18. 4. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
Osoba |
zapsáno 11. 9. 1992
vymazáno 16. 9. 1993
|
Osoba |
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 17. 4. 1996
|
Osoba |
zapsáno 17. 9. 1993
vymazáno 17. 4. 1996
|
Osoba |
zapsáno 4. 7. 1994
vymazáno 17. 4. 1996
|
Osoba |
zapsáno 4. 7. 1994
vymazáno 17. 4. 1996
|
Osoba |
zapsáno 18. 4. 1996
vymazáno 14. 5. 2007
|
Osoba |
zapsáno 18. 4. 1996
vymazáno 14. 5. 2007
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Štefan Serfözö Dunajská Streda, Júliusa Lőrincza 2133/3, PSČ 92901, Slovenská republika
zapsáno 15. 5. 2007
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - R.& R., spol. s r.o.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť R.& R., spol. s r.o. sídli na adrese: Veľký Meder, Železničná 14, PSČ 93201, Slovenská republika.
-
Spoločnosť R.& R., spol. s r.o. má IČO 31420281.
-
Spoločnosť R.& R., spol. s r.o. vznikla 11. 9. 1992.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky