HORIZONT spol. s r.o. " v likvidácii ", Banská Bystrica, IČO: 31575153 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
7. 12. 1992
|
---|---|
Názov |
HORIZONT spol. s r.o.
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 7. 10. 2003
HORIZONT spol. s r.o. " v likvidácii "
zapsáno 8. 10. 2003
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Banská Bystrica, Bernolákova 2, PSČ 97405, Slovenská republika
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 15. 12. 1994
Banská Bystrica, Bottova 3, PSČ 97401, Slovenská republika
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 5. 1996
Banská Bystrica, Majerská cesta 53, PSČ 97401, Slovenská republika
zapsáno 21. 5. 1996
vymazáno 20. 10. 1996
Banská Bystrica, Partizánska 93, PSČ 97401, Slovenská republika
zapsáno 21. 10. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
31575153
zapsáno 7. 12. 1992
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 7. 12. 1992
|
Právny stav |
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/854/S
zapsáno 7. 12. 1992
|
Súd |
Okresný súd Banská Bystrica
zapsáno 7. 12. 1992
|
Predmety činností
Činnosť |
- polygrafická činnosť mimo riadnej prevádzky
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
- vydavateľská činnosť mimo riadnej prevádzky
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
- obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 28. 8. 2003
|
---|---|
Člen |
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 28. 8. 2003
|
Člen |
zapsáno 8. 10. 2003
vymazáno 25. 5. 2017
|
Člen |
zapsáno 26. 5. 2017
vymazáno 23. 11. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 7. 10. 2003
|
---|---|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
zapsáno 8. 10. 2003
vymazáno 23. 11. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 28. 7. 1998
200 000 SKK
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Jozef Tomeček
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
---|---|
Vklad |
Stanislav Burkovec
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
Vklad |
Vlasta Zemenčíková
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
Vklad |
Zlata Snopková
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
Vklad |
Anna Krajanová
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 20. 6. 1993
|
Vklad |
Jaroslav Snopko
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 21. 6. 1993
vymazáno 1. 5. 1994
|
Vklad |
Jaroslav Snopko
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Vklad |
Jozef Tomeček
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Vklad |
Stanislav Burkovec
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Vklad |
Zlata Snopková
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Vklad |
Anna Burkovcová
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 28. 7. 1998
|
Vklad |
Jaroslav Snopko
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Vklad |
Jozef Tomeček
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Vklad |
Stanislav Burkovec
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Vklad |
Zlata Snopková
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Vklad |
Jozef Tomeček
Vklad: 40 000 SKK
zapsáno 21. 10. 1996
vymazáno 28. 7. 1998
|
Vklad |
Stanislav Burkovec
Vklad: 40 000 SKK
zapsáno 21. 10. 1996
vymazáno 28. 7. 1998
|
Vklad |
Anna Burkovcová
Vklad: 40 000 SKK
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Jozef Tomeček
Vklad: 80 000 SKK
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Stanislav Burkovec
Vklad: 80 000 SKK
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.9.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 2595
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 23. 11. 2021
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 21. 6. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.4.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
. Valné zhromaždenie, konané dňa 14.5.1996, schválilo Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
zapsáno 21. 5. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
zapsáno 21. 10. 1996
vymazáno 23. 11. 2021
. Valné zhromaždenie konané dňa 17.06.1998, rozhodlo o zmene Spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 7 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.8.2003 bolo schválené zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie ku dňu 1.9.2003.
zapsáno 8. 10. 2003
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
Osoba |
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
Osoba |
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 1. 5. 1994
|
Osoba |
zapsáno 7. 12. 1992
vymazáno 20. 6. 1993
|
Osoba |
zapsáno 21. 6. 1993
vymazáno 1. 5. 1994
|
Osoba |
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Osoba |
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Osoba |
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Osoba |
zapsáno 2. 5. 1994
vymazáno 15. 12. 1994
|
Osoba |
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 28. 7. 1998
|
Osoba |
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Osoba |
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Osoba |
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Osoba |
zapsáno 16. 12. 1994
vymazáno 20. 10. 1996
|
Osoba |
zapsáno 21. 10. 1996
vymazáno 28. 7. 1998
|
Osoba |
zapsáno 21. 10. 1996
vymazáno 28. 7. 1998
|
Osoba |
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 29. 7. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - HORIZONT spol. s r.o. " v likvidácii "
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť HORIZONT spol. s r.o. " v likvidácii " sídli na adrese: Banská Bystrica, Bernolákova 2, PSČ 97405, Slovenská republika.
-
Spoločnosť HORIZONT spol. s r.o. " v likvidácii " má IČO 31575153.
-
Spoločnosť HORIZONT spol. s r.o. " v likvidácii " vznikla 7. 12. 1992.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky