TRANSTRADE s.r.o. "v likvidácii", Martin, IČO: 31589545 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
26. 7. 1993
|
---|---|
Názov |
TRANSTRADE s.r.o.
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 27. 10. 1998
TRANSTRADE s.r.o. "v likvidácii"
zapsáno 28. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Martin, Mudroňova 15, PSČ 03601, Slovenská republika
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 16. 1. 1994
Martin, Mudroňova 10, PSČ 03601, Slovenská republika
zapsáno 17. 1. 1994
vymazáno 11. 6. 1998
Martin, J. Mazúra 18/4, PSČ 03601, Slovenská republika
zapsáno 12. 6. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
31589545
zapsáno 26. 7. 1993
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 26. 7. 1993
|
Právny stav |
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/1290/L
zapsáno 26. 7. 1993
|
Súd |
Okresný súd Žilina
zapsáno 26. 7. 1993
|
Predmety činností
Činnosť |
- sprostredk. obchodu a veľkoobchod (mimo motor. vozid. a konces.)
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchod so stavebnými strojmi
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchod so strojmi pre priemysel
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- podnikateľské poradenstvo
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- vzdelávania a mimoškolská výchova - obsluha NC strojov
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- sekretárske služby a preklady (vr. tlmoč- níckych služieb)
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- projekcia stavebných strojov
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- výskum trhu a verejnej mienky
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- nákup a predaj nemovitostí
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
- nákup a predaj streliva
zapsáno 17. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- nákup a predaj zbraní
zapsáno 17. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- nákup, predaj, opravy strojov a zariadení pre čistenie odpadových vôd,
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- opravy elektrických strojov a prístrojov,
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 4. 11. 1997
|
---|---|
Člen |
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 4. 11. 1997
|
Člen |
zapsáno 5. 11. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Člen |
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 27. 10. 1998
|
Člen |
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 27. 10. 1998
|
Člen |
zapsáno 28. 10. 1998
vymazáno 19. 6. 2008
|
Člen |
zapsáno 20. 6. 2008
vymazáno 23. 11. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 15. 6. 1994
|
---|---|
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 4. 11. 1997
|
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 5. 11. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 27. 10. 1998
|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
zapsáno 28. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
200 000 SKK
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Ing. Peter Uhliarik
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 15. 6. 1994
|
---|---|
Vklad |
TRANSMISIE s.r.o.
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 15. 6. 1994
|
Vklad |
Ing. Miroslav Lamoš
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 31. 3. 1998
|
Vklad |
TRANSMISIE s.r.o.
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 31. 3. 1998
|
Vklad |
Ing. Peter Uhliarik
Vklad: 80 000 SKK
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 10. 9. 1997
|
Vklad |
Ing Ján Hrivnák
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Vklad |
Ing. Ján Sokol
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Vklad |
Ing. Ján Šupala
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Vklad |
Ing. Peter Uhliarik
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Vklad |
Ing. Miroslav Lamoš
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Peter Uhliarik
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.6.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.10.1993 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3810
zapsáno 17. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.5.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3810
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.4.1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.3.1998 bol schválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
Na valnom zhromaždení dňa 7.5. 1998 bol schválený Dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve.
zapsáno 12. 6. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22.7. 1998 bol schválený vstup spoločnosti do likvidácie.
zapsáno 28. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 15. 6. 1994
|
---|---|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
TRANSMISIE s.r.o. Martin, Slovenská republika
zapsáno 26. 7. 1993
vymazáno 15. 6. 1994
|
Osoba |
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 31. 3. 1998
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
TRANSMISIE s.r.o. Martin, Slovenská republika
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 31. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 16. 6. 1994
vymazáno 10. 9. 1997
|
Osoba |
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 11. 9. 1997
vymazáno 31. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 1. 4. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - TRANSTRADE s.r.o. "v likvidácii"
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť TRANSTRADE s.r.o. "v likvidácii" sídli na adrese: Martin, Mudroňova 15, PSČ 03601, Slovenská republika.
-
Spoločnosť TRANSTRADE s.r.o. "v likvidácii" má IČO 31589545.
-
Spoločnosť TRANSTRADE s.r.o. "v likvidácii" vznikla 26. 7. 1993.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky