SPONZOR, s.r.o. " v likvidácií ", Martin, IČO: 31598323 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
10. 1. 1994
|
---|---|
Názov |
SPONZOR, s.r.o.
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 16. 7. 1997
SPONZOR, s.r.o. " v likvidácií "
zapsáno 17. 7. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Martin, Langsfeldova 2, PSČ 03601, Slovenská republika
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
31598323
zapsáno 10. 1. 1994
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 10. 1. 1994
|
Právny stav |
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/1611/L
zapsáno 10. 1. 1994
|
Súd |
Okresný súd Žilina
zapsáno 10. 1. 1994
|
Predmety činností
Činnosť |
- veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- sprostredkovanie obchodu
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktmi, odpadom a šrotom
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchod so strojmi technickými potrebami
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- maloobchod /okrem koncesovaných živností/
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- ubytovanie bez stravovania
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- činnosti v oblasti nehnuteľností
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- výskum trhu a verejnej mienky
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- podnikateľské poradenstvo
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- reklamné činnosti
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 16. 7. 1997
|
---|---|
Člen |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 16. 7. 1997
|
Člen |
zapsáno 17. 7. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 16. 7. 1997
|
---|---|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
zapsáno 17. 7. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
160 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Ing. Milan Kapusta
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
---|---|
Vklad |
Ing. Milan Warecha
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Vklad |
Ing. Pavel Benko
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Vklad |
Ing. Peter Čatloš
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Vklad |
Jaroslav Gajdošík
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Vklad |
Ing. Anton Görög
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Vklad |
Ing. Ján Segľa
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Vklad |
Ing. Július Kostolný
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Vklad |
Ing. Milan Kapusta
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Milan Warecha
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Peter Čatloš
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Jaroslav Gajdošík
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Marián Nezník
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Anton Görög
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Ján Kubačka
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Ján Segľa
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 25.11.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.2.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 4588
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.7.1997 bol schválený vstup spoločnosti do l i k v i d á c i e .
zapsáno 17. 7. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 10. 1. 1994
vymazáno 29. 3. 1995
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 30. 3. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - SPONZOR, s.r.o. " v likvidácií "
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť SPONZOR, s.r.o. " v likvidácií " sídli na adrese: Martin, Langsfeldova 2, PSČ 03601, Slovenská republika.
-
Spoločnosť SPONZOR, s.r.o. " v likvidácií " má IČO 31598323.
-
Spoločnosť SPONZOR, s.r.o. " v likvidácií " vznikla 10. 1. 1994.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky