M.R.S. INTERNATIONAL s.r.o., " v likvidácií", Žilina, IČO: 31599575 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
27. 1. 1994
|
---|---|
Názov |
M.R.S. INTERNATIONAL s.r.o.
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 30. 6. 2000
M.R.S. INTERNATIONAL s.r.o., " v likvidácií"
zapsáno 1. 7. 2000
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Žilina, Bajzova 13/3, PSČ 01001, Slovenská republika
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 24. 10. 1995
Žilina, A. Bernoláka 58/65, PSČ 01001, Slovenská republika
zapsáno 25. 10. 1995
vymazáno 20. 4. 1998
Žilina, A.Žarnova 28, PSČ 01001, Slovenská republika
zapsáno 21. 4. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
31599575
zapsáno 27. 1. 1994
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 27. 1. 1994
|
Právny stav |
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/1648/L
zapsáno 27. 1. 1994
|
Súd |
Okresný súd Žilina
zapsáno 27. 1. 1994
|
Predmety činností
Činnosť |
- sprostredkovanie obchodu
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- veľkoobchodná činnosť mimo koncesovaných živností
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- sprostredkovanie obchodu a výkup druhotných surovín
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
- inžinierska činnosť v stavebníctve
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 19. 2. 1995
- podnikateľské poradenstvo v stavebnej činnosti
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 19. 2. 1995
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 2. 9. 1996
|
---|---|
Člen |
zapsáno 28. 4. 1994
vymazáno 2. 9. 1996
|
Člen |
zapsáno 3. 9. 1996
vymazáno 30. 6. 2000
|
Člen |
zapsáno 3. 9. 1996
vymazáno 20. 4. 1998
|
Člen |
zapsáno 21. 4. 1998
vymazáno 30. 6. 2000
|
Člen |
Likvidátor
Michael Robert Robinson Tyne - Wear Ne 26 3 Ls, 86 Marine Ave, Whitley Bay, Nešpecifikované
zapsáno 1. 7. 2000
vymazáno 23. 11. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 27. 4. 1994
|
---|---|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
zapsáno 28. 4. 1994
vymazáno 30. 6. 2000
|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
zapsáno 1. 7. 2000
vymazáno 23. 11. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 15. 9. 1998
200 000 SKK
zapsáno 16. 9. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Michael Robert Robinson
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 19. 2. 1995
|
---|---|
Vklad |
Michael Robert Robinson
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 20. 2. 1995
vymazáno 15. 9. 1998
|
Vklad |
Ing. Martina Žáková
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 20. 2. 1995
vymazáno 2. 9. 1996
|
Vklad |
Ing. Martina Žáková
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 3. 9. 1996
vymazáno 20. 4. 1998
|
Vklad |
Ing. Martina Dunajovcová, CSc.
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 21. 4. 1998
vymazáno 15. 9. 1998
|
Vklad |
Michael Robert Robinson
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 16. 9. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Ing. Martina Dunajovcová, CSc.
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 16. 9. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 186/93, zo dňa 2.12.1993 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.11. a 1.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmlvuve. Stary spis: S.r.o. 4686
zapsáno 20. 2. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.8.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
zapsáno 25. 10. 1995
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.3.1998 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 21. 4. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.7.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 16. 9. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
zapsáno 1. 7. 2000
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Michael Robert Robinson Tyne - Wear Ne 26 3 Ls, 86 Marine Ave, Whitley Bay, Nešpecifikované
zapsáno 27. 1. 1994
vymazáno 19. 2. 1995
|
---|---|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Michael Robert Robinson Tyne - Wear Ne 26 3 Ls, 86 Marine Ave, Whitley Bay, Nešpecifikované
zapsáno 20. 2. 1995
vymazáno 15. 9. 1998
|
Osoba |
zapsáno 20. 2. 1995
vymazáno 2. 9. 1996
|
Osoba |
zapsáno 3. 9. 1996
vymazáno 20. 4. 1998
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Martina Dunajovcová, CSc. Žilina, A.Bernoláka 58/65, Slovenská republika
zapsáno 21. 4. 1998
vymazáno 15. 9. 1998
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Michael Robert Robinson Tyne - Wear Ne 26 3 Ls, 86 Marine Ave, Whitley Bay, Nešpecifikované
zapsáno 16. 9. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Martina Dunajovcová, CSc. Žilina, A.Bernoláka 58/65, Slovenská republika
zapsáno 16. 9. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - M.R.S. INTERNATIONAL s.r.o., " v likvidácií"
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť M.R.S. INTERNATIONAL s.r.o., " v likvidácií" sídli na adrese: Žilina, Bajzova 13/3, PSČ 01001, Slovenská republika.
-
Spoločnosť M.R.S. INTERNATIONAL s.r.o., " v likvidácií" má IČO 31599575.
-
Spoločnosť M.R.S. INTERNATIONAL s.r.o., " v likvidácií" vznikla 27. 1. 1994.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky