PROZIS, spol. s r.o. v likvidácií, Žilina, IČO: 31620400 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
20. 12. 1994
|
---|---|
Názov |
PROZIS, spol. s r.o.
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 13. 3. 2024
PROZIS, spol. s r.o. v likvidácií
zapsáno 14. 3. 2024
|
Adresa sídla |
Žilina, Závodská cesta 4, PSČ 01001, Slovenská republika
zapsáno 20. 12. 1994
|
IČO |
31620400
zapsáno 20. 12. 1994
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 20. 12. 1994
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 14. 3. 2024
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/2354/L
zapsáno 20. 12. 1994
|
Súd |
Okresný súd Žilina
zapsáno 20. 12. 1994
|
Predmety činností
Činnosť |
- projektová činnosť v investičnej výstavbe
zapsáno 20. 12. 1994
- inžinierska činnosť
zapsáno 20. 12. 1994
- sprostredkovanie obchodu
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 14. 1. 2020
- nákup a predaj nehnuteľností
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 14. 1. 2020
- pozemné a inžinierske stavby
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 6. 2. 2001
- vodné stavby
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 6. 2. 2001
- výskum a vývoj
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 6. 2. 2001
- výroba iných produktov z betónu a cementu
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 6. 2. 2001
- poradenská služba a dodávanie programového vybavenia
zapsáno 3. 3. 2003
- poradenská služba k technickému vybaveniu počítača
zapsáno 3. 3. 2003
- reklamná a marketingová činnosť
zapsáno 3. 3. 2003
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
zapsáno 15. 1. 2020
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
zapsáno 15. 1. 2020
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
zapsáno 15. 1. 2020
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 14. 1. 2020
|
---|---|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 14. 4. 2009
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 6. 2. 2001
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 9. 1. 1995
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1994
|
Člen |
zapsáno 20. 12. 1994
|
Člen |
zapsáno 15. 4. 2009
vymazáno 14. 1. 2020
|
Člen |
zapsáno 14. 3. 2024
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 20. 12. 1994
|
---|---|
Konanie |
Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
zapsáno 14. 3. 2024
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 2. 8. 1998
200 000 SKK
zapsáno 3. 8. 1998
vymazáno 9. 4. 2009
6 640 EUR
zapsáno 10. 4. 2009
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
zapsáno 10. 4. 2009
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Ing. Stanislav Marčan st.
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
---|---|
Vklad |
Ing. Tibor Búzik
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
Vklad |
Ing. Róbert Sládek
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
Vklad |
Ing. Stanislav Marčan ml.
Vklad: 25 000 SKK
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
Vklad |
Ing. Tibor Búzik
Vklad: 33 000 SKK
zapsáno 25. 3. 1997
vymazáno 2. 8. 1998
|
Vklad |
Ing. Róbert Sládek
Vklad: 34 000 SKK
zapsáno 25. 3. 1997
vymazáno 2. 8. 1998
|
Vklad |
Ing. Stanislav Marčan ml.
Vklad: 33 000 SKK
zapsáno 25. 3. 1997
vymazáno 2. 8. 1998
|
Vklad |
Ing. Stanislav Marčan ml.
Vklad: 66 000 SKK
zapsáno 3. 8. 1998
vymazáno 9. 4. 2009
|
Vklad |
Ing. Tibor Búzik
Vklad: 66 000 SKK
zapsáno 3. 8. 1998
vymazáno 9. 4. 2009
|
Vklad |
Ing. Róbert Sládek
Vklad: 68 000 SKK
zapsáno 3. 8. 1998
vymazáno 9. 4. 2009
|
Vklad |
Ing. Stanislav Marčan ml.
Vklad: 2 191 EUR
zapsáno 10. 4. 2009
vymazáno 14. 4. 2009
|
Vklad |
Ing. Tibor Búzik
Vklad: 2 191 EUR
zapsáno 10. 4. 2009
vymazáno 14. 4. 2009
|
Vklad |
Ing. Róbert Sládek
Vklad: 2 258 EUR
zapsáno 10. 4. 2009
vymazáno 14. 4. 2009
|
Vklad |
Ing. Tibor Buzik
Vklad: 3 320 EUR
zapsáno 15. 4. 2009
|
Vklad |
Ing. Robert Sládek
Vklad: 3 320 EUR
zapsáno 15. 4. 2009
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Róbert Sládek
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť
zapsáno 30. 11. 2019
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Tibor Búzik
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 30. 11. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť
zapsáno 30. 11. 2019
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.11.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6513
zapsáno 20. 12. 1994
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8. 11. 1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 25. 3. 1997
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 3. 8. 1998
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18. 12. 2000 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 7. 2. 2001
Na valnom zhromaždení dňa 17.1.2003 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 3. 3. 2003
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 14.3.2024 Vstup do likvidácie - popis: zápisom likvidátora do obchodného registra
zapsáno 14. 3. 2024
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
Osoba |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
Osoba |
zapsáno 20. 12. 1994
vymazáno 24. 3. 1997
|
Osoba |
zapsáno 25. 3. 1997
vymazáno 2. 8. 1998
|
Osoba |
zapsáno 25. 3. 1997
vymazáno 2. 8. 1998
|
Osoba |
zapsáno 25. 3. 1997
vymazáno 2. 8. 1998
|
Osoba |
zapsáno 3. 8. 1998
vymazáno 14. 1. 2020
|
Osoba |
zapsáno 3. 8. 1998
vymazáno 14. 1. 2020
|
Osoba |
zapsáno 3. 8. 1998
vymazáno 14. 4. 2009
|
Osoba |
zapsáno 15. 1. 2020
vymazáno 20. 11. 2020
|
Osoba |
zapsáno 15. 1. 2020
vymazáno 20. 11. 2020
|
Osoba |
zapsáno 21. 11. 2020
|
Osoba |
zapsáno 21. 11. 2020
|
Hodnotenie firmy - PROZIS, spol. s r.o. v likvidácií
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť PROZIS, spol. s r.o. v likvidácií sídli na adrese: Žilina, Závodská cesta 4, PSČ 01001, Slovenská republika.
-
Spoločnosť PROZIS, spol. s r.o. v likvidácií má IČO 31620400.
-
Spoločnosť PROZIS, spol. s r.o. v likvidácií vznikla 20. 12. 1994.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky