PTS NAD, spol. s r.o. "v likvidácii", Košice, IČO: 31708153 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
18. 5. 1995
|
---|---|
Názov |
PTS NAD, spol. s r.o.
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 15. 4. 2024
PTS NAD, spol. s r.o. "v likvidácii"
zapsáno 16. 4. 2024
|
Adresa sídla |
Košice, Rastislavova 106, PSČ 04204, Slovenská republika
zapsáno 18. 5. 1995
|
IČO |
31708153
zapsáno 18. 5. 1995
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 18. 5. 1995
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 16. 4. 2024
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/6231/V
zapsáno 18. 5. 1995
|
Súd |
Mestský súd Košice
zapsáno 18. 5. 1995
|
Predmety činností
Činnosť |
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb okrem sprostredkovania práce za úhradu
zapsáno 18. 5. 1995
prenájom motorových vozidiel
zapsáno 18. 5. 1995
prenájom nebytových priestorov
zapsáno 18. 5. 1995
tranzitno-servisné služby (colné sprievodkovanie v režime tranzitu a poukazovanie na vnútroštátnu colnicu pre zahraničných a slovenských dopravcov, komerčné služby za úplatu pre dopravcov-fax, telefón)
zapsáno 18. 5. 1995
veľkoobchod a maloobchod-náhradné diely
zapsáno 18. 5. 1995
veľkoobchod a maloobchod-štrkopiesky, stavebný materiál
zapsáno 18. 5. 1995
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 26. 1. 2007
|
---|---|
Člen |
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 26. 1. 2007
|
Člen |
zapsáno 18. 5. 1995
|
Člen |
zapsáno 18. 5. 1995
|
Člen |
Likvidátor
JUDr. Peter Frajt Košice - mestská časť Sever, Cesta pod Hradovou 780/16, PSČ 040 01, Slovenská republika
zapsáno 16. 4. 2024
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 18. 5. 1995
|
---|---|
Konanie |
Likvidátor koná a podpisuje sa za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis
zapsáno 16. 4. 2024
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
200 000 SKK
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 28. 4. 2010
Rozsah splatenia: 200 000 SKK
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 28. 4. 2010
6 640 EUR
zapsáno 29. 4. 2010
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
zapsáno 29. 4. 2010
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Juraj Pavlík
Vklad: 25 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
---|---|
Vklad |
Miroslav Papcun
Vklad: 25 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
Vklad |
Ondrej Tomčík
Vklad: 25 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
Vklad |
Ing. Tomáš Starinec
Vklad: 25 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
Vklad |
Juraj Pavlík
Vklad: 50 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Vklad |
Miroslav Papcun
Vklad: 50 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Vklad |
Ondrej Tomčík
Vklad: 50 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Vklad |
Ing. Tomáš Starinec
Vklad: 50 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Vklad |
Ing. Tomáš Starinec
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 28. 4. 2010
|
Vklad |
Juraj Pavlík
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 28. 4. 2010
|
Vklad |
Miroslav Papcun
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 28. 4. 2010
|
Vklad |
Ondrej Tomčík
Vklad: 50 000 SKK
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 28. 4. 2010
|
Vklad |
Ing. Tomáš Starinec
Vklad: 1 660 EUR
zapsáno 29. 4. 2010
|
Vklad |
Juraj Pavlík
Vklad: 1 660 EUR
zapsáno 29. 4. 2010
|
Vklad |
Miroslav Papcun
Vklad: 1 660 EUR
zapsáno 29. 4. 2010
|
Vklad |
Ondrej Tomčík
Vklad: 1 660 EUR
zapsáno 29. 4. 2010
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Tomáš Starinec
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 13. 11. 2020
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 13. 11. 2020
|
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 13. 11. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 13. 11. 2020
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.4.1995 v súlade so zák. č. 513/91 Zb.
zapsáno 18. 5. 1995
DODATOK č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998 podľa z. č. 11/98 Z.z.
zapsáno 26. 1. 1999
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 16.4.2024
zapsáno 16. 4. 2024
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
Osoba |
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
Osoba |
zapsáno 18. 5. 1995
vymazáno 25. 1. 1999
|
Osoba |
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Osoba |
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Osoba |
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Osoba |
zapsáno 26. 1. 1999
vymazáno 26. 1. 2007
|
Osoba |
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 5. 9. 2022
|
Osoba |
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 5. 9. 2022
|
Osoba |
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 19. 5. 2022
|
Osoba |
zapsáno 27. 1. 2007
vymazáno 19. 5. 2022
|
Osoba |
zapsáno 20. 5. 2022
|
Osoba |
zapsáno 20. 5. 2022
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Tomáš Starinec Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Tokajícka 6, PSČ 04022, Slovenská republika
zapsáno 6. 9. 2022
|
Osoba |
zapsáno 6. 9. 2022
|
Hodnotenie firmy - PTS NAD, spol. s r.o. "v likvidácii"
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť PTS NAD, spol. s r.o. "v likvidácii" sídli na adrese: Košice, Rastislavova 106, PSČ 04204, Slovenská republika.
-
Spoločnosť PTS NAD, spol. s r.o. "v likvidácii" má IČO 31708153.
-
Spoločnosť PTS NAD, spol. s r.o. "v likvidácii" vznikla 18. 5. 1995.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky