VBS spol. s r.o., Snina, IČO: 31712720 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
30. 8. 1995
|
---|---|
Názov |
Falcon-Beky, s.r.o.
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 10. 1. 2000
Falcon - Beky, s.r.o.
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 25. 5. 2004
VBS spol. s r.o.
zapsáno 26. 5. 2004
vymazáno 28. 9. 2021
|
Adresa sídla |
Snina, Podrybnícka 1, PSČ 06901, Slovenská republika
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 10. 11. 2016
Snina, Strojárska 4426, PSČ 06923, Slovenská republika
zapsáno 11. 11. 2016
vymazáno 28. 9. 2021
|
IČO |
31712720
zapsáno 30. 8. 1995
|
Deň výmazu |
29. 9. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 30. 8. 1995
|
Právny stav |
Iný dôvod zrušenia spoločnosti
zapsáno 29. 9. 2021
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 29. 9. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/2499/P
zapsáno 30. 8. 1995
|
Súd |
Okresný súd Prešov
zapsáno 30. 8. 1995
|
Predmety činností
Činnosť |
- výroba nábytku
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 28. 9. 2021
- sprostredkovanie obchodu a služieb
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 28. 9. 2021
- veľkoobchod-drevárske výrobky, nábytok, drevo, nábytkove polotovary
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 28. 9. 2021
- výroba drevených výrobkov, nábytkových polotovarov a bytových doplnkov
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 28. 9. 2021
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
zapsáno 25. 4. 2013
vymazáno 28. 9. 2021
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
zapsáno 25. 4. 2013
vymazáno 28. 9. 2021
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
zapsáno 25. 4. 2013
vymazáno 28. 9. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 27. 10. 2010
|
---|---|
Člen |
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 13. 7. 2010
|
Člen |
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 10. 1. 2000
|
Člen |
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
Člen |
zapsáno 21. 7. 1998
vymazáno 10. 4. 2015
|
Člen |
zapsáno 21. 7. 1998
vymazáno 31. 3. 2015
|
Člen |
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 12. 11. 2004
|
Člen |
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 12. 11. 2004
|
Člen |
zapsáno 1. 4. 2015
vymazáno 10. 11. 2016
|
Člen |
zapsáno 1. 4. 2015
vymazáno 31. 10. 2016
|
Člen |
zapsáno 1. 11. 2016
vymazáno 25. 9. 2017
|
Člen |
zapsáno 1. 11. 2016
vymazáno 7. 9. 2017
|
Člen |
zapsáno 8. 9. 2017
vymazáno 22. 1. 2020
|
Člen |
zapsáno 8. 9. 2017
vymazáno 15. 10. 2019
|
Člen |
zapsáno 23. 9. 2019
vymazáno 27. 10. 2020
|
Člen |
zapsáno 23. 9. 2019
vymazáno 16. 4. 2020
|
Člen |
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 28. 9. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
---|---|
Konanie |
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 18. 3. 1998
vymazáno 10. 1. 2000
|
Konanie |
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 27. 10. 2010
|
Konanie |
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 28. 10. 2010
vymazáno 28. 9. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 10. 1. 2000
200 000 SKK
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 12. 11. 2004
200 000 SKK
zapsáno 13. 11. 2004
vymazáno 24. 9. 2010
Rozsah splatenia: 200 000 SKK
zapsáno 13. 11. 2004
vymazáno 24. 9. 2010
6 639 EUR
zapsáno 25. 9. 2010
vymazáno 28. 9. 2021
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
zapsáno 25. 9. 2010
vymazáno 28. 9. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
FALCON MIMOŇ a.s.,
Vklad: 31 000 SKK
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 10. 1. 2000
|
---|---|
Vklad |
Dušan Brečka
Vklad: 23 000 SKK
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
Vklad |
Ján Pavlík
Vklad: 23 000 SKK
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
Vklad |
Ján Vajda
Vklad: 23 000 SKK
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
Vklad |
Dušan Brečka
Vklad: 34 000 SKK
zapsáno 18. 3. 1998
vymazáno 10. 1. 2000
|
Vklad |
Ján Vajda
Vklad: 35 000 SKK
zapsáno 18. 3. 1998
vymazáno 10. 1. 2000
|
Vklad |
FALCON MIMOŇ a.s.,
Vklad: 62 000 SKK
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 20. 3. 2001
|
Vklad |
Dušan Brečka
Vklad: 68 000 SKK
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 20. 3. 2001
|
Vklad |
Ján Vajda
Vklad: 70 000 SKK
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 20. 3. 2001
|
Vklad |
BEKY, a.s.
Vklad: 200 000 SKK
zapsáno 21. 3. 2001
vymazáno 24. 9. 2010
|
Vklad |
BEKY, a.s.
Vklad: 6 639 EUR
zapsáno 25. 9. 2010
vymazáno 24. 4. 2013
|
Vklad |
Dušan Brečka
Vklad: 6 639 EUR
zapsáno 25. 4. 2013
vymazáno 10. 4. 2015
|
Vklad |
ALEX INVEST a.s.
Vklad: 6 639 EUR
zapsáno 11. 4. 2015
vymazáno 4. 10. 2019
|
Vklad |
Olena Myrzak
Vklad: 6 639 EUR
zapsáno 5. 10. 2019
vymazáno 28. 9. 2021
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 8. 2. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 8. 2. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 8. 2. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 8. 2. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 8. 2. 2020
|
---|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.7.1995 podľa zák.č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál - 31% ČR Stary spis: S.r.o. 6631
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 20. 3. 2001
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1997.
zapsáno 18. 3. 1998
vymazáno 20. 3. 2001
Dodatok č. 2 zo dňa 21.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 20. 3. 2001
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.7.1995 podľa zák.č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1997. Dodatok č. 2 zo dňa 21.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2000 formou notárskej zápisnice N 807/00, Nz 807/00 spísaná v Snine notárkou JUDr. Ivetou Bžánovou.
zapsáno 21. 3. 2001
vymazáno 28. 9. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 29.9.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz
zapsáno 29. 9. 2021
Zrušenie spoločnosti: Spoločnosť zrušená od: 10.8.2021 Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.
zapsáno 29. 9. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
FALCON MIMOŇ a.s., Mimoň, Hvězdovská 644, Česká republika
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 10. 1. 2000
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 30. 8. 1995
vymazáno 17. 3. 1998
|
Osoba |
zapsáno 18. 3. 1998
vymazáno 10. 1. 2000
|
Osoba |
zapsáno 18. 3. 1998
vymazáno 10. 1. 2000
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
FALCON MIMOŇ a.s., Mimoň, Hvězdovská 644, Česká republika
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 20. 3. 2001
|
Osoba |
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 20. 3. 2001
|
Osoba |
zapsáno 11. 1. 2000
vymazáno 20. 3. 2001
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
BEKY, a.s. Snina, Podrybnícka 1, PSČ 06901, Slovenská republika
zapsáno 21. 3. 2001
vymazáno 24. 4. 2013
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Dušan Brečka Kamenica nad Cirochou, Gaštanova 793, PSČ 067 8, Slovenská republika
zapsáno 25. 4. 2013
vymazáno 10. 4. 2015
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
ALEX INVEST a.s. Stará Ľubovňa, Levočská 3, PSČ 06401, Slovenská republika
zapsáno 11. 4. 2015
vymazáno 4. 10. 2019
|
Osoba |
zapsáno 5. 10. 2019
vymazáno 28. 9. 2021
|
Hodnotenie firmy - VBS spol. s r.o.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť VBS spol. s r.o. sídli na adrese: Snina, Podrybnícka 1, PSČ 06901, Slovenská republika.
-
Spoločnosť VBS spol. s r.o. má IČO 31712720.
-
Spoločnosť VBS spol. s r.o. vznikla 30. 8. 1995.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky