FI - Stamont Plus spol. s r.o. "v likvidácii", Senica, IČO: 34133372 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
22. 1. 1996
|
---|---|
Názov |
FI - Stamont Plus spol. s r.o.
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 26. 1. 2021
FI - Stamont Plus spol. s r.o. "v likvidácii"
zapsáno 27. 1. 2021
vymazáno 29. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Senica, S. Jurkoviča 1203/16, PSČ 90501, Slovenská republika
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
|
IČO |
34133372
zapsáno 22. 1. 1996
|
Deň výmazu |
30. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 22. 1. 1996
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 27. 1. 2021
Zrušená spoločnosť na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti
zapsáno 30. 11. 2021
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 30. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/1736/T
zapsáno 22. 1. 1996
|
Súd |
Okresný súd Trnava
zapsáno 22. 1. 1996
|
Predmety činností
Činnosť |
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
činnosť organizačných a ekonomických poradcov (stavebníctvo)
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
sprostredkovateľská činnosť
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
cestná motorová doprava - verejná nákladná (vnútroštátna)
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 31. 3. 2007
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
vypracovanie dokumentácie a projektu technického vybavenia týchto stavieb
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
výkon činnosti stavebného dozoru
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
výkon činnosti stavbyvedúceho
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
verejné obstarávanie
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
upratovacie práce
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
zapsáno 1. 4. 2007
vymazáno 29. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
|
---|---|
Člen |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 9. 6. 2017
|
Člen |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 9. 6. 2017
|
Člen |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 31. 3. 2007
|
Člen |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 14. 7. 2004
|
Člen |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 14. 7. 2004
|
Člen |
zapsáno 27. 1. 2021
vymazáno 30. 11. 2021
|
Člen |
zapsáno 27. 1. 2021
vymazáno 29. 11. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti samostatne.
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
|
---|---|
Konanie |
V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
zapsáno 27. 1. 2021
vymazáno 29. 11. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 4. 8. 1998
200 000 SKK
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 14. 7. 2004
200 000 SKK
zapsáno 15. 7. 2004
vymazáno 16. 7. 2010
Rozsah splatenia: 200 000 SKK
zapsáno 15. 7. 2004
vymazáno 16. 7. 2010
6 638,78 EUR
zapsáno 17. 7. 2010
vymazáno 29. 11. 2021
Rozsah splatenia: 6 638,78 EUR
zapsáno 17. 7. 2010
vymazáno 29. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Ing. Karol Výleta
Vklad: 50 000 SKK (nepeňažný vklad)
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 4. 8. 1998
|
---|---|
Vklad |
Miroslav Medňanský
Vklad: 50 000 SKK (nepeňažný vklad)
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 4. 8. 1998
|
Vklad |
Ing. Karol Výleta
Vklad: 100 000 SKK (nepeňažný vklad)
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 14. 7. 2004
|
Vklad |
Miroslav Medňanský
Vklad: 100 000 SKK (nepeňažný vklad)
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 14. 7. 2004
|
Vklad |
Ing. Karol Výleta
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 15. 7. 2004
vymazáno 16. 7. 2010
|
Vklad |
Miroslav Medňanský
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 15. 7. 2004
vymazáno 16. 7. 2010
|
Vklad |
Ing. Karol Výleta
Vklad: 3 319,39 EUR
zapsáno 17. 7. 2010
vymazáno 29. 11. 2021
|
Vklad |
Miroslav Medňanský
Vklad: 3 319,39 EUR
zapsáno 17. 7. 2010
vymazáno 29. 11. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.1995 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5341
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 29. 11. 2021
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák.č. 11/98 Zb. dodatkom č.1 zo dňa 28.07.1998.
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 29. 11. 2021
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 27.1.2021
zapsáno 27. 1. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 30.11.2021 Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz
zapsáno 30. 11. 2021
Zrušenie spoločnosti: Spoločnosť zrušená od: 8.12.2020 Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
zapsáno 30. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 4. 8. 1998
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 22. 1. 1996
vymazáno 4. 8. 1998
|
Osoba |
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 14. 7. 2004
|
Osoba |
zapsáno 5. 8. 1998
vymazáno 14. 7. 2004
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Karol Výleta Senica, S. Jurkoviča 1203/16, PSČ 90501, Slovenská republika
zapsáno 15. 7. 2004
vymazáno 29. 11. 2021
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Miroslav Medňanský Senica, S. Jurkoviča 1203/14, PSČ 90501, Slovenská republika
zapsáno 15. 7. 2004
vymazáno 29. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - FI - Stamont Plus spol. s r.o. "v likvidácii"
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť FI - Stamont Plus spol. s r.o. "v likvidácii" sídli na adrese: Senica, S. Jurkoviča 1203/16, PSČ 90501, Slovenská republika.
-
Spoločnosť FI - Stamont Plus spol. s r.o. "v likvidácii" má IČO 34133372.
-
Spoločnosť FI - Stamont Plus spol. s r.o. "v likvidácii" vznikla 22. 1. 1996.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky