LI-PA Holding a.s., Bratislava, IČO: 35780908 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
4. 2. 2000
|
---|---|
Názov |
www.markiza.sk a.s.
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 18. 1. 2006
LI-PA Holding a.s.
zapsáno 19. 1. 2006
|
Adresa sídla |
Bratislava, Kľukatá 6, PSČ 82105, Slovenská republika
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 19. 8. 2001
Bratislava, Drobného 27, PSČ 84101, Slovenská republika
zapsáno 20. 8. 2001
|
IČO |
35780908
zapsáno 4. 2. 2000
|
Právna forma |
Akciová spoločnosť
zapsáno 4. 2. 2000
|
Oddiel |
Sa
|
Vložka číslo |
Sa/2355/B
zapsáno 4. 2. 2000
|
Súd |
Mestský súd Bratislava III
zapsáno 4. 2. 2000
|
Predmety činností
Činnosť |
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 4. 2. 2000
sprostredkovateľská činnosť,
zapsáno 4. 2. 2000
prenájom výpočtovej techniky vrátane hardwaru a softwaru,
zapsáno 5. 3. 2001
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
zapsáno 5. 3. 2001
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 5. 3. 2001
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
zapsáno 22. 10. 2001
výroba, predaj požičiavanie nosičov zvukovoobrazových záznamov,
zapsáno 22. 10. 2001
prieskum trhu a verejnej mienky,
zapsáno 22. 10. 2001
registrácia internetových domén a ich správa a prevádzkovanie,
zapsáno 19. 1. 2006
vedenie účtovníctva,
zapsáno 5. 8. 2006
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov,
zapsáno 5. 8. 2006
prenájom motorových vozidiel,
zapsáno 17. 1. 2008
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 4. 3. 2001
|
---|---|
Člen |
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 4. 3. 2001
|
Člen |
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 4. 3. 2001
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda PhDr. Pavol Rusko Bratislava, Ľudovíta Fullu 10, PSČ 84105, Slovenská republika
zapsáno 5. 3. 2001
vymazáno 12. 12. 2002
|
Člen |
zapsáno 5. 3. 2001
vymazáno 19. 8. 2001
|
Člen |
Predstavenstvo
člen MUDr. Tomáš Szalay Bratislava, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 18, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 5. 3. 2001
vymazáno 19. 8. 2001
|
Člen |
Predstavenstvo
člen Radovan Stretavský Michalovce, Petrovce nad Laborcom 135, PSČ 07221, Slovenská republika
zapsáno 20. 8. 2001
vymazáno 12. 12. 2002
|
Člen |
zapsáno 20. 8. 2001
vymazáno 12. 12. 2002
|
Člen |
zapsáno 21. 10. 2002
vymazáno 18. 1. 2006
|
Člen |
zapsáno 21. 10. 2002
vymazáno 16. 1. 2006
|
Člen |
zapsáno 21. 10. 2002
vymazáno 4. 12. 2003
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda Radovan Stretavský Michalovce, Petrovce nad Laborcom 135, PSČ 07221, Slovenská republika
zapsáno 21. 10. 2002
vymazáno 4. 12. 2003
|
Člen |
zapsáno 5. 12. 2003
vymazáno 18. 1. 2006
|
Člen |
zapsáno 5. 12. 2003
vymazáno 18. 1. 2006
|
Člen |
zapsáno 5. 12. 2003
vymazáno 16. 1. 2006
|
Člen |
zapsáno 5. 12. 2003
vymazáno 16. 1. 2006
|
Člen |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 21. 7. 2011
|
Člen |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 23. 6. 2011
|
Člen |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 19. 5. 2010
|
Člen |
Predstavenstvo
člen Mgr. Katarína Hruškovičová Bratislava, Palkovičova 16, PSČ 82108, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 19. 5. 2010
|
Člen |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 19. 5. 2010
|
Člen |
Predstavenstvo
člen Mgr. Katarína Hruškovičová Bratislava, Palkovičova 16, PSČ 82108, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 11. 5. 2010
|
Člen |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 11. 5. 2010
|
Člen |
zapsáno 11. 7. 2011
vymazáno 14. 5. 2015
|
Člen |
zapsáno 11. 7. 2011
vymazáno 21. 10. 2014
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene vždy predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva.
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 4. 3. 2001
|
---|---|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene vždy predseda predstavenstva samostatne.
zapsáno 5. 3. 2001
|
Kapitál
Základné imanie |
1 000 000 SKK
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 1. 2. 2006
41 000 000 SKK
zapsáno 2. 2. 2006
vymazáno 4. 4. 2006
Rozsah splatenia: 41 000 000 SKK
zapsáno 2. 2. 2006
vymazáno 4. 4. 2006
55 000 000 SKK
zapsáno 5. 4. 2006
vymazáno 24. 11. 2009
Rozsah splatenia: 45 200 000 SKK
zapsáno 5. 4. 2006
vymazáno 16. 1. 2008
Rozsah splatenia: 55 000 000 SKK
zapsáno 17. 1. 2008
vymazáno 24. 11. 2009
1 825 670 EUR
zapsáno 25. 11. 2009
Rozsah splatenia: 1 825 670 EUR
zapsáno 25. 11. 2009
|
---|---|
Akcie |
Počet: 100
Druh: Neurčené Forma: Akcia na meno Menovitá hodnota: 10 000 SKK
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 1. 2. 2006
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.12.1999, v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zz v znení neskorších predpisov.
zapsáno 4. 2. 2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 841/00 Nz 793/00 spísaná toho istého dňa schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. Notárska zápisnica N 73/2001 Nz 72/2001 zo dňa 14.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
zapsáno 5. 3. 2001
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 458/2001 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
zapsáno 20. 8. 2001
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 531/2001 zo dňa 7.9.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
zapsáno 22. 10. 2001
PhDr. Pavol Rusko, deň zániku funkcie: 20.10.2002, Viera Kudličová, deň zániku funkcie: 20.10.2002, Radovan Stratovský, deň zániku funkcie: 20.10.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2002.
zapsáno 13. 12. 2002
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 4.12.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 4.12.2003.
zapsáno 31. 3. 2004
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2004.
zapsáno 28. 9. 2004
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 8/2006, Nz 2758/2006, NCRIs 2763/2006 napísanej dňa 25.1.2006 notárom Mgr. Janou Borovičkovou - zvýšenie základného imania.
zapsáno 2. 2. 2006
Notárska zápisnica N 28/2006, Nz 11086/2006, NCRls 11126/2006 zo dňa 23.3.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
zapsáno 5. 4. 2006
Notárska zápisnica N 79/2006, Nz 24403/2006, NCRls 24369/2006 zo dňa 20.6.2006.
zapsáno 5. 8. 2006
Notárska zápisnica N 198/2007, 49188/2007, NCRls 48837/2007 zo dňa 26.11.2007.
zapsáno 17. 1. 2008
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 158/2008 Nz 38193/2008 zo dňa 11.09.2008.
zapsáno 18. 10. 2008
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.05.2010 č. N 85/2010, Nz 16580/2010.
zapsáno 20. 5. 2010
Notárska zápisnica N 269/2011, Nz 23137/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2011
zapsáno 22. 7. 2011
Notárska zápisnica N 290/2011, Nz 25283/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2011
zapsáno 22. 7. 2011
Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Mestského súdu Bratislava III č. k. 33CbR/20/2018 zo dňa 15.08.2023 zrušil obchodnú spoločnosť LI-PA Holding a. s. , Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 780 908. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2023.
zapsáno 21. 11. 2023
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 18. 1. 2006
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 27. 9. 2004
|
Osoba |
zapsáno 4. 2. 2000
vymazáno 4. 3. 2001
|
Osoba |
zapsáno 5. 3. 2001
vymazáno 27. 9. 2004
|
Osoba |
zapsáno 31. 5. 2004
vymazáno 18. 1. 2006
|
Osoba |
zapsáno 31. 5. 2004
vymazáno 18. 1. 2006
|
Osoba |
zapsáno 31. 5. 2004
vymazáno 16. 1. 2006
|
Osoba |
zapsáno 31. 5. 2004
vymazáno 16. 1. 2006
|
Osoba |
zapsáno 28. 9. 2004
vymazáno 31. 5. 2004
|
Osoba |
zapsáno 28. 9. 2004
vymazáno 31. 5. 2004
|
Osoba |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 16. 1. 2008
|
Osoba |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 16. 1. 2008
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Zuzana Špaňárová Bratislava, Trenčianska 13, PSČ 82109, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 16. 1. 2008
|
Osoba |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 26. 11. 2007
|
Osoba |
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 26. 11. 2007
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Zuzana Špaňárová Bratislava, Trenčianska 13, PSČ 82109, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2006
vymazáno 26. 11. 2007
|
Osoba |
zapsáno 19. 1. 2006
vymazáno 16. 1. 2006
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Jana Becková Banská Bystrica, Mladých Budovateľov 9, PSČ 97411, Slovenská republika
zapsáno 26. 11. 2007
vymazáno 19. 5. 2010
|
Osoba |
zapsáno 26. 11. 2007
vymazáno 19. 5. 2010
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Jana Becková Banská Bystrica, Mladých Budovateľov 9, PSČ 97411, Slovenská republika
zapsáno 26. 11. 2007
vymazáno 11. 5. 2010
|
Osoba |
zapsáno 26. 11. 2007
vymazáno 11. 5. 2010
|
Osoba |
zapsáno 26. 11. 2007
vymazáno 17. 10. 2008
|
Osoba |
zapsáno 26. 11. 2007
vymazáno 11. 9. 2008
|
Osoba |
zapsáno 11. 9. 2008
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
JUDr. Katarína Hruškovičová Bratislava, Palkovičova 16, PSČ 82108, Slovenská republika
zapsáno 11. 5. 2010
|
Osoba |
zapsáno 11. 5. 2010
|
Hodnotenie firmy - LI-PA Holding a.s.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť LI-PA Holding a.s. sídli na adrese: Bratislava, Kľukatá 6, PSČ 82105, Slovenská republika.
-
Spoločnosť LI-PA Holding a.s. má IČO 35780908.
-
Spoločnosť LI-PA Holding a.s. vznikla 4. 2. 2000.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky