TIGRIS s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 36021491 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
10. 6. 1997
|
---|---|
Názov |
TIGRIS s.r.o.
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
Adresa sídla |
Banská Bystrica, Horná 83, PSČ 97401, Slovenská republika
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 24. 3. 1998
Banská Bystrica, Horná 23, PSČ 97401, Slovenská republika
zapsáno 25. 3. 1998
vymazáno 10. 5. 1999
Banská Bystrica, Horná 34 A, PSČ 97401, Slovenská republika
zapsáno 11. 5. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
|
IČO |
36021491
zapsáno 10. 6. 1997
|
Deň výmazu |
23. 11. 2021
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 10. 6. 1997
|
Právny stav |
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 24. 11. 2021
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/4559/S
zapsáno 10. 6. 1997
|
Súd |
Okresný súd Banská Bystrica
zapsáno 10. 6. 1997
|
Predmety činností
Činnosť |
- automatizované spracovanie dát
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- fotografické služby
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- šírenie reklamy a propagačná činnosť
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- sprostredkovanie obchodu a služieb
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- vydavateľská činnosť
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
- administratívne a sekretárske práce
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 1. 10. 1998
200 000 SKK
zapsáno 2. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Marián Pačikovský
Vklad: 20 000 SKK
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 1. 10. 1998
|
---|---|
Vklad |
Tomáš Redlinger
Vklad: 80 000 SKK
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 1. 10. 1998
|
Vklad |
Robert Šandor
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 2. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Vklad |
Tomáš Redlinger
Vklad: 100 000 SKK
zapsáno 2. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Tomáš Redlinger
zapsáno 21. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 21. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 21. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 21. 1. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 21. 1. 2020
|
---|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 13.05.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 11043
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 23. 11. 2021
Zapisuje sa zmena sídla v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997.
zapsáno 25. 3. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 25.06.1998 v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
zapsáno 2. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 01.10.1998, bol schválený Dodatok č. 3.
zapsáno 11. 5. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
Valné zhromaždenie konané dňa 9.11.1998 schválilo Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve.
zapsáno 30. 6. 1999
vymazáno 23. 11. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 23.11.2021 Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz § 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
zapsáno 24. 11. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 1. 10. 1998
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 10. 6. 1997
vymazáno 1. 10. 1998
|
Osoba |
zapsáno 2. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Osoba |
zapsáno 2. 10. 1998
vymazáno 23. 11. 2021
|
Hodnotenie firmy - TIGRIS s.r.o.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť TIGRIS s.r.o. sídli na adrese: Banská Bystrica, Horná 83, PSČ 97401, Slovenská republika.
-
Spoločnosť TIGRIS s.r.o. má IČO 36021491.
-
Spoločnosť TIGRIS s.r.o. vznikla 10. 6. 1997.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky