Správa kreditných kariet, a.s. v likvidácii, Kežmarok, IČO: 36471160 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
7. 2. 2001
|
---|---|
Názov |
Správa bankových kariet, a.s.
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 11. 7. 2001
Správa kreditných kariet, a.s.
zapsáno 12. 7. 2001
vymazáno 31. 12. 2023
Správa kreditných kariet, a.s. v likvidácii
zapsáno 1. 1. 2024
|
Adresa sídla |
Kežmarok, Hlavné námestie 12, PSČ 06001, Slovenská republika
zapsáno 7. 2. 2001
|
IČO |
36471160
zapsáno 7. 2. 2001
|
Právna forma |
Akciová spoločnosť
zapsáno 7. 2. 2001
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 1. 1. 2024
|
Oddiel |
Sa
|
Vložka číslo |
Sa/10208/P
zapsáno 7. 2. 2001
|
Súd |
Okresný súd Prešov
zapsáno 7. 2. 2001
|
Predmety činností
Činnosť |
- kúpa tovaru a jeho predaj v rozsahu voľných živností (maloobchod)
zapsáno 7. 2. 2001
- kúpa tovaru a jeho predaj v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
zapsáno 7. 2. 2001
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
zapsáno 7. 2. 2001
- organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov
zapsáno 7. 2. 2001
- reklamná činnosť
zapsáno 7. 2. 2001
- poskytovanie úverov nebankovými subjektami z vlastných zdrojov
zapsáno 7. 2. 2001
- vydávanie a správa nebankových kariet
zapsáno 7. 2. 2001
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
zapsáno 7. 2. 2001
- faktoring a forfaiting
zapsáno 7. 2. 2001
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 12. 7. 2001
- platobný styk a zúčtovanie medzi bankou a klientami
zapsáno 20. 9. 2001
vymazáno 14. 5. 2002
- správa bankových platobných kariet
zapsáno 15. 5. 2002
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 23. 5. 2005
|
---|---|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 23. 5. 2005
|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 23. 5. 2005
|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 16. 5. 2005
|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 16. 5. 2005
|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 16. 5. 2005
|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
|
Člen |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
|
Člen |
zapsáno 16. 5. 2005
vymazáno 18. 5. 2023
|
Člen |
zapsáno 16. 5. 2005
vymazáno 17. 3. 2023
|
Člen |
zapsáno 16. 5. 2005
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda Ing. František Kaňa Kežmarok, Ivana Stodolu 2219/52, PSČ 06001, Slovenská republika
zapsáno 16. 5. 2005
|
Člen |
zapsáno 1. 1. 2024
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť v rozsahu svojich právomocí sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis minimálne dvoch členov predstavenstva spolu a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
zapsáno 7. 2. 2001
|
---|---|
Konanie |
Likvidátor spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne.
zapsáno 1. 1. 2024
|
Kapitál
Základné imanie |
1 000 000 SKK
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
30 026 000 SKK
zapsáno 19. 12. 2002
vymazáno 1. 12. 2020
Rozsah splatenia: 30 026 000 SKK
zapsáno 19. 12. 2002
vymazáno 1. 12. 2020
1 008 874 EUR
zapsáno 2. 12. 2020
vymazáno 31. 8. 2023
Rozsah splatenia: 1 008 874 EUR
zapsáno 2. 12. 2020
vymazáno 31. 8. 2023
25 000 EUR
zapsáno 1. 9. 2023
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
zapsáno 1. 9. 2023
|
---|---|
Akcie |
Počet: 1000
Druh: Neurčené Forma: Akcia na meno Menovitá hodnota: 1 000 SKK
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Andrej Kiska
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 28. 10. 2020
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Bystrík Kiska
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 28. 10. 2020
|
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Jaroslav Kiska
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 28. 10. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 28. 10. 2020
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 1/2001, NZ 1/2001 zo dňa 10.1.2001 spísanej notárom JUDr. Jaroslavom Liškom v Kežmarku, podľa § 154 a nasl. st. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
zapsáno 7. 2. 2001
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 26.4.2001. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 10.7.2001.
zapsáno 12. 7. 2001
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 17.9.2001.
zapsáno 20. 9. 2001
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.4.2002.
zapsáno 15. 5. 2002
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 22.11.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2002 o zvýšení základného imania z 1.000.000,- na 30.026.000,-Sk uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 19.12.2002.
zapsáno 19. 12. 2002
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 1.1.2024
zapsáno 1. 1. 2024
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 21. 5. 2022
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 21. 5. 2022
|
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 11. 4. 2003
|
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
|
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
|
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
vymazáno 18. 12. 2002
|
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
|
Osoba |
zapsáno 7. 2. 2001
|
Osoba |
zapsáno 11. 4. 2003
vymazáno 16. 12. 2022
|
Osoba |
zapsáno 11. 4. 2003
|
Hodnotenie firmy - Správa kreditných kariet, a.s. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť Správa kreditných kariet, a.s. v likvidácii sídli na adrese: Kežmarok, Hlavné námestie 12, PSČ 06001, Slovenská republika.
-
Spoločnosť Správa kreditných kariet, a.s. v likvidácii má IČO 36471160.
-
Spoločnosť Správa kreditných kariet, a.s. v likvidácii vznikla 7. 2. 2001.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky