Oleander, s. r. o. v likvidácii, Bratislava, IČO: 46059091 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
22. 3. 2011
|
---|---|
Názov |
Oleander, s. r. o.
zapsáno 22. 3. 2011
vymazáno 7. 11. 2023
Oleander, s. r. o. v likvidácii
zapsáno 8. 11. 2023
|
Adresa sídla |
Bratislava, Pribinova 25, PSČ 811 09, Slovenská republika
zapsáno 22. 3. 2011
vymazáno 3. 3. 2017
Bratislava, Dvořákovo nábrežie 10, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 4. 3. 2017
|
IČO |
46059091
zapsáno 22. 3. 2011
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 22. 3. 2011
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 8. 11. 2023
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/71647/B
zapsáno 22. 3. 2011
|
Súd |
Mestský súd Bratislava III
zapsáno 22. 3. 2011
|
Predmety činností
Činnosť |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
zapsáno 22. 3. 2011
reklamné a marketingové služby,
zapsáno 22. 3. 2011
prieskum trhu a verejnej mienky,
zapsáno 22. 3. 2011
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
zapsáno 22. 3. 2011
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
zapsáno 22. 3. 2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
zapsáno 22. 3. 2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
zapsáno 22. 3. 2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
zapsáno 22. 3. 2011
administratívne služby,
zapsáno 22. 3. 2011
čistiace a upratovacie práce,
zapsáno 22. 3. 2011
počítačové služby,
zapsáno 22. 3. 2011
vydavateľská činnosť,
zapsáno 22. 3. 2011
faktoring a forfaiting,
zapsáno 22. 3. 2011
finančný leasing,
zapsáno 22. 3. 2011
prenájom hnuteľných vecí,
zapsáno 22. 3. 2011
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
zapsáno 22. 3. 2011
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom,
zapsáno 22. 3. 2011
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 22. 3. 2011
vymazáno 3. 3. 2017
|
---|---|
Člen |
zapsáno 22. 3. 2011
vymazáno 31. 1. 2017
|
Člen |
zapsáno 1. 2. 2017
vymazáno 19. 10. 2020
|
Člen |
zapsáno 1. 2. 2017
vymazáno 8. 6. 2020
|
Člen |
Konateľ
Peter Černý Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 3098/3, PSČ 84105, Slovenská republika
zapsáno 8. 6. 2020
|
Člen |
zapsáno 8. 11. 2023
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
zapsáno 22. 3. 2011
|
---|---|
Konanie |
Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov.
zapsáno 8. 11. 2023
|
Kapitál
Základné imanie |
5 000 EUR
zapsáno 22. 3. 2011
Rozsah splatenia: 5 000 EUR
zapsáno 22. 3. 2011
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Róbert Tollarovič
Vklad: 5 000 EUR
zapsáno 22. 3. 2011
vymazáno 3. 3. 2017
|
---|---|
Vklad |
BURIOS ENTERPRISES LTD
Vklad: 5 000 EUR
zapsáno 4. 3. 2017
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.
zapsáno 21. 8. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 21. 8. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 21. 8. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 21. 8. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 21. 8. 2020
|
---|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.2.2011 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
zapsáno 22. 3. 2011
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 23.09.2015.
zapsáno 30. 9. 2015
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 8.11.2023 Vstup do likvidácie - popis: Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2023
zapsáno 8. 11. 2023
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Róbert Tollarovič Trnava, Ulica Botanická 5685/8, PSČ 91708, Slovenská republika
zapsáno 22. 3. 2011
vymazáno 3. 3. 2017
|
---|---|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Insfin, a.s. Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 84104, Slovenská republika
zapsáno 4. 3. 2017
vymazáno 31. 5. 2017
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
BURIOS ENTERPRISES LTD Nicosia, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, PSČ P.C.2012, Cyperská republika
zapsáno 1. 6. 2017
vymazáno 1. 8. 2022
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
BURIOS ENTERPRISES LTD Nicosia, Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, PSČ P.C.2012, Cyperská republika
zapsáno 2. 8. 2022
|
Hodnotenie firmy - Oleander, s. r. o. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť Oleander, s. r. o. v likvidácii sídli na adrese: Bratislava, Pribinova 25, PSČ 811 09, Slovenská republika.
-
Spoločnosť Oleander, s. r. o. v likvidácii má IČO 46059091.
-
Spoločnosť Oleander, s. r. o. v likvidácii vznikla 22. 3. 2011.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky