VALMIN PLUS, a. s. v likvidácii, Bratislava, IČO: 46250808 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
9. 7. 2011
|
---|---|
Názov |
Jamestown a. s.
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
VALMIN PLUS, a. s.
zapsáno 5. 7. 2012
vymazáno 30. 8. 2023
VALMIN PLUS, a. s. v likvidácii
zapsáno 31. 8. 2023
|
Adresa sídla |
Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103, Slovenská republika
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
Trnava, Piešťanská 3, PSČ 91701, Slovenská republika
zapsáno 5. 7. 2012
|
IČO |
46250808
zapsáno 9. 7. 2011
|
Právna forma |
Akciová spoločnosť
zapsáno 9. 7. 2011
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 31. 8. 2023
|
Oddiel |
Sa
|
Vložka číslo |
Sa/10591/T
zapsáno 9. 7. 2011
|
Súd |
Okresný súd Trnava
zapsáno 9. 7. 2011
|
Predmety činností
Činnosť |
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
zapsáno 9. 7. 2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
zapsáno 9. 7. 2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
zapsáno 9. 7. 2011
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
zapsáno 9. 7. 2011
reklamné a marketingové služby,
zapsáno 9. 7. 2011
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
zapsáno 9. 7. 2011
prenájom hnuteľných vecí,
zapsáno 9. 7. 2011
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
zapsáno 9. 7. 2011
správa bytového, alebo nebytového fondu,
zapsáno 9. 7. 2011
prieskum trhu a verejnej mienky,
zapsáno 9. 7. 2011
faktoring a forfaiting,
zapsáno 9. 7. 2011
administratívne služby,
zapsáno 9. 7. 2011
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
zapsáno 9. 7. 2011
počítačové služby,
zapsáno 9. 7. 2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
zapsáno 9. 7. 2011
vydavateľská činnosť,
zapsáno 9. 7. 2011
finančný lízing,
zapsáno 9. 7. 2011
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Mgr. Ján Buocik Bratislava, Vrakunská cesta 5916/4, PSČ 82102, Slovenská republika
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
|
---|---|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Mgr. Ján Buocik Bratislava, Vrakunská cesta 5916/4, PSČ 82102, Slovenská republika
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 22. 6. 2012
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Miloš Minarič Pezinok, Hrnčiarska 34, PSČ 90201, Slovenská republika
zapsáno 22. 6. 2012
|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda predstavenstva prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. Bratislava, Fazuľova 1, PSČ 81107, Slovenská republika
zapsáno 22. 6. 2012
|
Člen |
zapsáno 31. 8. 2023
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
V mene Spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
|
---|---|
Konanie |
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
zapsáno 5. 7. 2012
|
Konanie |
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
zapsáno 31. 8. 2023
|
Kapitál
Základné imanie |
25 000 EUR
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 11. 10. 2012
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 11. 10. 2012
28 000 EUR
zapsáno 12. 10. 2012
Rozsah splatenia: 28 000 EUR
zapsáno 12. 10. 2012
|
---|---|
Akcie |
Počet: 100
Druh: Kmeňová akcia Forma: Akcia na meno Menovitá hodnota: 250 EUR Prevoditelnosť akcii: Na prevod akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie udeľuje súhlas s prevodom akcie na konkrétnu tretiu fyzickú alebo právnickú osobu alebo iného akcionára.
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 11. 10. 2012
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Miloš Minarič
zapsáno 19. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 19. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 19. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 19. 9. 2020
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
zapsáno 19. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 19. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 19. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 19. 9. 2020
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 312/2011, Nz 21792/2011 zo dňa 15.06.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
zapsáno 9. 7. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára - notárske osvedčenie zo dňa 22.06.2012.
zapsáno 5. 7. 2012
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 31.8.2023
zapsáno 31. 8. 2023
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
|
---|---|
Osoba |
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Hana Kulíšková Brezová pod Bradlom, Horný rad 540/17, PSČ 90613, Slovenská republika
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
SLOVAKIA OFFICE s. r. o. Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103, Slovenská republika
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 4. 7. 2012
|
Osoba |
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 22. 6. 2012
|
Osoba |
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 22. 6. 2012
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Hana Kulíšková Brezová pod Bradlom, Horný rad 540/17, PSČ 90613, Slovenská republika
zapsáno 9. 7. 2011
vymazáno 22. 6. 2012
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
doc. RNDr. Iva Valášková, CSc. Bratislava, Fazuľová 1, PSČ 81107, Slovenská republika
zapsáno 22. 6. 2012
vymazáno 15. 2. 2023
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
doc. RNDr. Iva Valášková, CSc. Bratislava, Fazuľová 1, PSČ 81107, Slovenská republika
zapsáno 22. 6. 2012
vymazáno 25. 5. 2022
|
Osoba |
zapsáno 22. 6. 2012
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Radoslav Jursa Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ursínyho 2, PSČ 83102, Slovenská republika
zapsáno 22. 6. 2012
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Pavel Kučera Bratislava - mestská časť Lamač, Studenohorská 4629/2A, PSČ 841 03, Slovenská republika
zapsáno 30. 12. 2022
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
VALMIN INVESTMENT, a. s. Trnava, Piešťanská 3, PSČ 917 01, Slovenská republika
zapsáno 31. 8. 2023
|
Hodnotenie firmy - VALMIN PLUS, a. s. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť VALMIN PLUS, a. s. v likvidácii sídli na adrese: Bratislava, Klariská 7, PSČ 81103, Slovenská republika.
-
Spoločnosť VALMIN PLUS, a. s. v likvidácii má IČO 46250808.
-
Spoločnosť VALMIN PLUS, a. s. v likvidácii vznikla 9. 7. 2011.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky