Byty Lúčky s. r. o. v likvidácii, Skalica, IČO: 52492273 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
23. 7. 2019
|
---|---|
Názov |
Byty Lúčky s. r. o.
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 30. 6. 2023
Byty Lúčky s. r. o. v likvidácii
zapsáno 1. 7. 2023
|
Adresa sídla |
Skalica, Čulenova 2175/1, PSČ 90901, Slovenská republika
zapsáno 23. 7. 2019
|
IČO |
52492273
zapsáno 23. 7. 2019
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 23. 7. 2019
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 1. 7. 2023
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/44913/T
zapsáno 23. 7. 2019
|
Súd |
Okresný súd Trnava
zapsáno 23. 7. 2019
|
Predmety činností
Činnosť |
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
zapsáno 23. 7. 2019
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
zapsáno 23. 7. 2019
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
zapsáno 23. 7. 2019
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 23. 7. 2019
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
zapsáno 23. 7. 2019
Prenájom hnuteľných vecí
zapsáno 23. 7. 2019
Administratívne služby
zapsáno 23. 7. 2019
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
Konateľ
Mgr. Peter Nozdrovický Bratislava - mestská časť Rusovce, Jána Dekana 1547/28, PSČ 851 10, Slovenská republika
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 30. 8. 2021
|
---|---|
Člen |
Konateľ
Mgr. Peter Nozdrovický Bratislava - mestská časť Rusovce, Jána Dekana 1547/28, PSČ 851 10, Slovenská republika
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 12. 8. 2021
|
Člen |
zapsáno 23. 7. 2019
|
Člen |
zapsáno 23. 7. 2019
|
Člen |
Konateľ
Ing. Ivan Valent Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bellova 2035/54, PSČ 831 01, Slovenská republika
zapsáno 30. 8. 2021
|
Člen |
zapsáno 1. 7. 2023
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konateľov vždy musí byť Bc. Michal Polach.
zapsáno 23. 7. 2019
|
---|---|
Konanie |
Likvidátor koná v mene Spoločnosti samostatne.
zapsáno 1. 7. 2023
|
Kapitál
Základné imanie |
5 000 EUR
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 7. 7. 2021
Rozsah splatenia: 5 000 EUR
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 7. 7. 2021
245 000 EUR
zapsáno 8. 7. 2021
vymazáno 6. 3. 2023
Rozsah splatenia: 245 000 EUR
zapsáno 8. 7. 2021
vymazáno 6. 3. 2023
5 000 EUR
zapsáno 7. 3. 2023
Rozsah splatenia: 5 000 EUR
zapsáno 7. 3. 2023
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 2 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 3. 11. 2020
|
---|---|
Vklad |
Mgr. Peter Nozdrovický
Vklad: 2 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 3. 11. 2020
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 1 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 3. 11. 2020
|
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 2 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 4. 11. 2020
vymazáno 7. 7. 2021
|
Vklad |
Mgr. Peter Nozdrovický
Vklad: 2 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 4. 11. 2020
vymazáno 7. 7. 2021
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 1 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 4. 11. 2020
vymazáno 7. 7. 2021
|
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 8. 7. 2021
vymazáno 13. 10. 2021
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 49 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 8. 7. 2021
vymazáno 13. 10. 2021
|
Vklad |
Mgr. Peter Nozdrovický
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 8. 7. 2021
vymazáno 12. 8. 2021
|
Vklad |
Ing. Ivan Valent
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 13. 8. 2021
vymazáno 13. 10. 2021
|
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 14. 10. 2021
vymazáno 26. 8. 2022
|
Vklad |
Ing. Ivan Valent
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 14. 10. 2021
vymazáno 26. 8. 2022
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 49 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 14. 10. 2021
vymazáno 26. 8. 2022
|
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 27. 8. 2022
vymazáno 20. 9. 2022
|
Vklad |
Ing. Ivan Valent
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 27. 8. 2022
vymazáno 20. 9. 2022
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 49 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 27. 8. 2022
vymazáno 20. 9. 2022
|
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 21. 9. 2022
vymazáno 14. 11. 2022
|
Vklad |
Ing. Ivan Valent
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 21. 9. 2022
vymazáno 14. 11. 2022
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 49 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 21. 9. 2022
vymazáno 14. 11. 2022
|
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 15. 11. 2022
vymazáno 6. 3. 2023
|
Vklad |
Ing. Ivan Valent
Vklad: 98 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 15. 11. 2022
vymazáno 6. 3. 2023
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 49 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 15. 11. 2022
vymazáno 6. 3. 2023
|
Vklad |
GA-PO s. r. o.
Vklad: 2 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 7. 3. 2023
|
Vklad |
Ing. Ivan Valent
Vklad: 2 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 7. 3. 2023
|
Vklad |
SPORT AGENCY, s.r.o.
Vklad: 1 000 EUR (peňažný vklad)
zapsáno 7. 3. 2023
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Mgr. Peter Nozdrovický
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 20. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 20. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 20. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 20. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 20. 8. 2021
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Ivan Valent
zapsáno 21. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 21. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 21. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 21. 8. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 21. 8. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 1.7.2023
zapsáno 1. 7. 2023
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
GA-PO s. r. o. Gbely, Záhumenice 1463/41, PSČ 908 45, Slovenská republika
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 3. 11. 2020
|
---|---|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Mgr. Peter Nozdrovický Bratislava - mestská časť Rusovce, Jána Dekana 1547/28, PSČ 851 10, Slovenská republika
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 3. 11. 2020
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
SPORT AGENCY, s.r.o. Skalica, Čulenova 2175/1, PSČ 909 01, Slovenská republika
zapsáno 23. 7. 2019
vymazáno 3. 11. 2020
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Mgr. Peter Nozdrovický Bratislava - mestská časť Rusovce, Jána Dekana 1547/28, PSČ 851 10, Slovenská republika
zapsáno 4. 11. 2020
vymazáno 12. 8. 2021
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
GA-PO s. r. o. Gbely, Záhumenice 1463/41, PSČ 908 45, Slovenská republika
zapsáno 4. 11. 2020
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
SPORT AGENCY, s.r.o. Skalica, Čulenova 2175/1, PSČ 909 01, Slovenská republika
zapsáno 4. 11. 2020
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Ivan Valent Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bellova 2035/54, PSČ 831 01, Slovenská republika
zapsáno 13. 8. 2021
|
Hodnotenie firmy - Byty Lúčky s. r. o. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť Byty Lúčky s. r. o. v likvidácii sídli na adrese: Skalica, Čulenova 2175/1, PSČ 90901, Slovenská republika.
-
Spoločnosť Byty Lúčky s. r. o. v likvidácii má IČO 52492273.
-
Spoločnosť Byty Lúčky s. r. o. v likvidácii vznikla 23. 7. 2019.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky