Avanea a. s., Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52618170 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
15. 10. 2019
|
---|---|
Názov |
IPM Opportunities a.s.
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
Avanea a.s.
zapsáno 25. 9. 2020
vymazáno 1. 12. 2021
Avanea, správ. spol., a.s.
zapsáno 2. 12. 2021
vymazáno 8. 2. 2024
Avanea a. s.
zapsáno 9. 2. 2024
|
Adresa sídla |
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mostová 2, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 15. 10. 2019
|
IČO |
52618170
zapsáno 15. 10. 2019
|
Právna forma |
Akciová spoločnosť
zapsáno 15. 10. 2019
|
Oddiel |
Sa
|
Vložka číslo |
Sa/7021/B
zapsáno 15. 10. 2019
|
Súd |
Mestský súd Bratislava III
zapsáno 15. 10. 2019
|
Predmety činností
Činnosť |
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 1. 12. 2021
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 1. 12. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 1. 12. 2021
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 1. 12. 2021
administratívne služby
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 1. 12. 2021
prenájom hnuteľných vecí
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 1. 12. 2021
vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní. Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa podľa § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícii majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami
zapsáno 2. 12. 2021
vymazáno 8. 2. 2024
ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť môže podľa § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, sú: i. administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom; ii. distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov; iii. činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval
zapsáno 2. 12. 2021
vymazáno 8. 2. 2024
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 9. 2. 2024
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
zapsáno 9. 2. 2024
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Adrian Vyčítal Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Sklenárska 7313/6, PSČ 811 02, Slovenská republika
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
|
---|---|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda predstavenstva Marián Boček Ivachnová, Ivachnová 72, PSČ 034 83, Slovenská republika
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Adrian Vyčítal Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Sklenárska 7313/6, PSČ 811 02, Slovenská republika
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 4. 9. 2020
|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda predstavenstva Marián Boček Ivachnová, Ivachnová 72, PSČ 034 83, Slovenská republika
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 4. 9. 2020
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Peter Jakubička Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 693/11, PSČ 811 03, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 9. 6. 2021
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Tatiana Kamenská Bratislava - mestská časť Ružinov, Košická 17, PSČ 821 08, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 9. 6. 2021
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Peter Jakubička Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 693/11, PSČ 811 03, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 3. 6. 2021
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Tatiana Kamenská Bratislava - mestská časť Ružinov, Košická 17, PSČ 821 08, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 3. 6. 2021
|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda predstavenstva Mário Virčík Bratislava - mestská časť Ružinov, Nové záhrady IV 18387/14, PSČ 821 05, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
|
Člen |
Predstavenstvo
Člen predstavenstva Peter Jakubička Bratislava - mestská časť Staré mesto, Palisády 693/11, PSČ 81103, Slovenská republika
zapsáno 3. 6. 2021
vymazáno 16. 9. 2021
|
Člen |
Predstavenstvo
Člen predstavenstva Peter Jakubička Bratislava - mestská časť Staré mesto, Palisády 693/11, PSČ 81103, Slovenská republika
zapsáno 3. 6. 2021
vymazáno 31. 8. 2021
|
Člen |
zapsáno 3. 6. 2021
|
Člen |
Predstavenstvo
Člen predstavenstva Jozef Barta Bratislava - mestská časť Dúbravka, Plachého 45, PSČ 84102, Slovenská republika
zapsáno 31. 8. 2021
vymazáno 20. 9. 2022
|
Člen |
Predstavenstvo
Člen predstavenstva Jozef Barta Bratislava - mestská časť Dúbravka, Plachého 45, PSČ 84102, Slovenská republika
zapsáno 31. 8. 2021
vymazáno 17. 8. 2022
|
Člen |
Predstavenstvo
Člen predstavenstva Ing. Pavel Mockovčiak Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Svetlá 5754/8, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 18. 8. 2022
vymazáno 8. 2. 2024
|
Člen |
Predstavenstvo
Člen predstavenstva Ing. Pavel Mockovčiak Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Svetlá 5754/8, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 18. 8. 2022
vymazáno 18. 12. 2023
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
|
---|---|
Konanie |
V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne
zapsáno 25. 9. 2020
|
Kapitál
Základné imanie |
Schválená výška: 25 000 EUR
zapsáno 15. 10. 2019
25 000 EUR
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
125 000 EUR
zapsáno 25. 9. 2020
Rozsah splatenia: 125 000 EUR
zapsáno 25. 9. 2020
|
---|---|
Akcie |
Počet: 25000
Druh: Kmeňová akcia Forma: Akcia na meno Menovitá hodnota: 1 EUR Prevoditelnosť akcii: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom predstavenstva v zmysle stanov spoločnosti
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Adrian Vyčítal
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 15. 10. 2019
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 15. 10. 2019
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 15. 10. 2019
|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Tomáš Korman Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 59/15, PSČ 811 02, Slovenská republika
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 6. 5. 2024
|
---|---|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Tomáš Korman Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 59/15, PSČ 811 02, Slovenská republika
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 30. 4. 2024
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
IPM Group Holdings Limited Londýn, Augentius Two London Bridge, PSČ SE1 9RA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 3. 2022
|
Osoba |
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
|
Osoba |
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 24. 9. 2020
|
Osoba |
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 4. 9. 2020
|
Osoba |
zapsáno 15. 10. 2019
vymazáno 4. 9. 2020
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Jozef Urban Bratislava - mestská časť Staré Mesto, K Železnej studienke 7514/9, PSČ 811 04, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 24. 3. 2022
|
Osoba |
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 24. 3. 2022
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Jozef Urban Bratislava - mestská časť Staré Mesto, K Železnej studienke 7514/9, PSČ 811 04, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 28. 1. 2022
|
Osoba |
zapsáno 4. 9. 2020
vymazáno 28. 1. 2022
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Adrian Vyčítal Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Sklenárska 7313/6, PSČ 811 02, Slovenská republika
zapsáno 4. 9. 2020
|
Osoba |
zapsáno 4. 9. 2020
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
IPM GROUP HOLDINGS LIMITED Londýn, Pall Mall 123, PSČ SW1Y 5EA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
zapsáno 25. 3. 2022
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Renata Mrázová Velké Přílepy, Bratří Čapků 678, PSČ 25 264, Česká republika
zapsáno 18. 8. 2022
|
Hodnotenie firmy - Avanea a. s.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť Avanea a. s. sídli na adrese: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Mostová 2, PSČ 81102, Slovenská republika.
-
Spoločnosť Avanea a. s. má IČO 52618170.
-
Spoločnosť Avanea a. s. vznikla 15. 10. 2019.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky