FARMA JATOV, spol. s r.o., IČO: 31387608 - Živnostenský register
Výpis z živnostenského registra
Zobraziť:
Obchodné meno |
SAGRIS, spol. s r.o.
vymazáno 4. 5. 2009
FARMA JATOV, spol. s r.o.
|
---|---|
IČO |
31387608
|
Súd |
Okresný úrad Šaľa
|
Číslo živnostenského registra |
405-4497
|
Štatutárny orgán |
Pavel Schultz (Zrušený)
85101 Bratislava-Petržalka, Pifflova 7
Ing. Jozef Horváth (Zrušený)
92571 Trnovec nad Váhom, Č. 502
Pavel Schultz (Zrušený)
85101 Bratislava V, Pifflova 7
Soren Sjorup Kristensen (Zrušený)
6580 Vamdrup, Hvidk?rgardsparken 7
Morten Joergensen (Zrušený)
91922 Majcichov, Majcichov 50
Brian Linnemann Kjeller Justesen (Zrušený)
91922 Majcichov, Majcichov 50
Erling Eskelund Lerche-Simonsen (Zrušený)
5591 Gelsted, Hovvej 22
Jozef Taraba (Zrušený)
91934 Biely Kostol, Poľná 5592/3
Anders Kristoffer Lerche Simonsen (Zrušený)
7080 Borkop, Dyrehaven 7
Anders Kristoffer Lerche Simonsen (Zrušený)
7080 Borkop, Dyrehaven 7
Ing. Peter Hájik (Zrušený)
91705 Trnava, Sereďská 5
Ing. Peter Hájik (Zrušený)
91705 Trnava, Sereďská 5
Zoltán Kardhordó (Zrušený)
92101 Piešťany, Sasinkova 1070/9
Erling Eskelund Lerche-Simonsen (Zrušený)
5591 Gelsted, Hovvej 22
Jan Petersen (Zrušený)
91922 Majcichov 50
Alena Hájiková
91952 Dolné Dubové 245
Martin Lund Madsen
7200 Grindsted, Lundhedevej, Modvig 25C
Ing. Martin Sivok
91701 Trnava, Ulica Vladimíra Clementisa 6449/19
Bjarne Edvard Maj
91922 Majcichov 50 |
Predmety podnikania |
Výroba kovových výrobkov;
zapsáno 26. 1. 1995
vymazáno 5. 4. 2016
Prevádzkarne
Trnovec nad Váhom, Drevená 766
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Ján Perina
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Oprava motorových a ostatných dopravných prostriedkov;
zapsáno 26. 1. 1995
vymazáno 5. 4. 2016
Prevádzkarne
Trnovec nad Váhom, Drevená 766
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Jaroslav Marček
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Výroba hotových jedál a polotovarov;
zapsáno 26. 1. 1995
vymazáno 5. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Ladislav Vánik
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Výroba nábytku, hudobných nástrojov, montovaných drevostavieb a ich častí;
zapsáno 26. 1. 1995
vymazáno 5. 4. 2016
Prevádzkarne
Trnovec nad Váhom, Drevená 766
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Fridrich Csányi
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok;
zapsáno 26. 1. 1995
vymazáno 5. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Ľuboš Takács
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov v objektoch triedy A podľa osvedčenia IBP v Nitre, č. 93/INA/84/I-E2,E4;
zapsáno 26. 1. 1995
vymazáno 5. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Ing. Alexander Mészáros
Zrušená dňom 5. 4. 2016
Cestná nákladná doprava;
zapsáno 14. 9. 1998
vymazáno 7. 12. 2004
Zodpovedný zástupca
Július Lovás
Zrušená
Sprostredkovateľská činnosť;
zapsáno 26. 1. 1995
Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
zapsáno 26. 1. 1995
Poradenská činnosť v poľnohospodárstve;
zapsáno 26. 1. 1995
Výroba a predaj křmnych zmesí pre hospodárske zvieratá;
zapsáno 26. 1. 1995
Prevádzkarne
Trnovec nad Váhom, Drevená 766
Ubytovacie služby v turistických ubytovniach;
zapsáno 26. 1. 1995
Prevádzkarne
Šaľa, Lodenica - zrušené (Zrušená)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
zapsáno 23. 1. 2009
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 23. 1. 2009
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
zapsáno 23. 1. 2009
Prenájom hnuteľných vecí
zapsáno 23. 1. 2009
Reklamné a marketingové služby
zapsáno 23. 1. 2009
Administratívne služby
zapsáno 23. 1. 2009
Skladovanie
zapsáno 23. 1. 2009
Prevádzkovanie verejných skladov
zapsáno 23. 1. 2009
|
---|
Hodnotenie firmy - FARMA JATOV, spol. s r.o.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky