AWAS, s.r.o., IČO: 31403930 - Živnostenský register
Výpis z živnostenského registra
Zobraziť:
Obchodné meno |
SCHNEIDER - tlaková vzduchotechnika
vymazáno 4. 5. 1999
AWAS, s.r.o.
|
---|---|
IČO |
31403930
|
Súd |
Okresný úrad Bratislava
|
Číslo živnostenského registra |
104-17477
|
Štatutárny orgán |
Ing. Igor Darebník (Zrušený)
84105 Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 48
Jozef Obal
84105 Bratislava, Matejkova 9 |
Predmety podnikania |
Revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
zapsáno 29. 6. 1998
vymazáno 16. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Miroslav Koleno
Zrušená dňom 16. 4. 2016
Zváračské práce
zapsáno 29. 6. 1998
vymazáno 16. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Jozef Botlík
Zrušená dňom 16. 4. 2016
Plynoinštalatérstvo
zapsáno 29. 6. 1998
vymazáno 16. 4. 2016
Zodpovedný zástupca
Jozef Botlík
Zrušená dňom 16. 4. 2016
Nákup, predaj, prenájom motorových lodí a prívesných vozíkov
zapsáno 21. 3. 2006
vymazáno 16. 4. 2016
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
zapsáno 16. 10. 1995
Prevádzkarne
Bratislava-Karlova Ves, Borská 3
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
zapsáno 16. 10. 1995
Prevádzkarne
Bratislava-Karlova Ves, Borská 3
Organizačno - ekonomické poradenstvo
zapsáno 16. 10. 1995
Zodpovedný zástupca
Ing. Ján Bábi
Sprostredkovateľská činnosť
zapsáno 16. 10. 1995
Prevádzkarne
Bratislava-Karlova Ves, Borská 3
Výroba tovarov z plastov v rozsahu voľnej živnosti
zapsáno 16. 10. 1995
Výroba kovových výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
zapsáno 16. 10. 1995
Výroba tovaru z dreva v rozsahu voľnej živnosti
zapsáno 16. 10. 1995
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
zapsáno 29. 6. 1998
Prevádzkarne
Bratislava-Karlova Ves, Borská 3
Zodpovedný zástupca
Ing. Daniel Šury
Zrušená dňom 15. 4. 2016
Peter Vida
Vodoinštalatérstvo
zapsáno 29. 6. 1998
Zodpovedný zástupca
Jozef Botlík
Zrušená dňom 8. 6. 2010
Jozef Obal
Kúrenárske práce
zapsáno 29. 6. 1998
Zodpovedný zástupca
Jozef Botlík
Zrušená dňom 8. 6. 2010
Jozef Obal
Zámočníctvo
zapsáno 29. 6. 1998
Zodpovedný zástupca
Jozef Botlík
Zrušená dňom 8. 6. 2010
Jozef Obal
Montáž, údržba tlakových zariadení
zapsáno 21. 3. 2006
|
---|
Hodnotenie firmy - AWAS, s.r.o.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky