I N G E O a.s. Ž I L I N A, IČO: 31562795 - Živnostenský register
Výpis z živnostenského registra
Zobraziť:
Obchodné meno |
INGEO
vymazáno 28. 6. 1998
INGEO a.s. ŽILINA, a.s.
vymazáno 26. 6. 2007
I N G E O a.s. Ž I L I N A
|
---|---|
IČO |
31562795
|
Súd |
Okresný úrad Žilina
|
Číslo živnostenského registra |
511-12977
|
Štatutárny orgán |
Ing. Alžbeta Dzurillová (Zrušený)
05302 Klčov 122
JUDr. Radoslav Jandzík (Zrušený)
01001 Žilina, Cesta na štadión 33
Ing. Drahoslav Lőrinc (Zrušený)
01001 Žilina, Kubinská 4
RNDr. Rudolf Rentka (Zrušený)
01001 Žilina, Pribinova 42
Ing. Ladislav Kováč (Zrušený)
01313 Rajecké Teplice, Školská 142/12
Ing. Emil Jánošík (Zrušený)
01001 Žilina, Polomská 2
Ing. Ján Smolka (Zrušený)
01351 Predmier, Bajzova 291
Ing. Ivan Peterka (Zrušený)
01001 Žilina, B.S.Timravy 10
Mgr. Richard Kováč
01313 Stránske, Stránske 235
Mgr. Katarína Kováčová
01313 Rajecké Teplice, Školská 142/12 |
Predmety podnikania |
Projektová činnosť v investičnej výstavbe
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 1. 7. 1997
Revízia elektrických zariadení
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 17. 6. 1998
Zodpovedný zástupca
Ing. Milan Ďurek
Zrušená
Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 17. 6. 1998
Zodpovedný zástupca
Ing. Soňa Heidlerová
Zrušená
Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 17. 6. 1998
Zodpovedný zástupca
Ing. Jozef Špáni
Zrušená
Výskum a vývoj
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 17. 6. 1998
Zodpovedný zástupca
Ing. Jozef Fekeč
Zrušená
Stravovanie závodné a bufety
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 8. 10. 2002
Prevádzkarne
Žilina, Bytčická 16 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Pavol Žák
Zrušená
Vykonávanie trhacích prác
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 8. 10. 2002
Zodpovedný zástupca
Ing. Stanislav Pastierik
Zrušená
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - dekontaminácia odpadov Z,N solidifikáciou a biodegradáciou
zapsáno 1. 5. 1992
vymazáno 8. 10. 2002
Zodpovedný zástupca
RNDr. Rudolf Rentka
Zrušená
Cestná nákladná doprava
zapsáno 7. 1. 1993
vymazáno 2. 6. 2005
Prevádzkarne
Žilina, Kamenná cesta (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Ing. Milan Ďurek
Zrušená
Ján Vríčan
Zrušená
Ladislav Vdovičík
Zrušená
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
zapsáno 7. 1. 1993
vymazáno 3. 12. 2013
Prevádzkarne
Žilina, Kamenná cesta
Zrušená dňom 3. 12. 2013
Zodpovedný zástupca
Ing. Milan Ďurek
Zrušená dňom 3. 12. 2013
Vykonávanie trhacích prác
zapsáno 7. 1. 1993
vymazáno 27. 10. 2020
Zodpovedný zástupca
Ing. Stanislav Pastierik
Zrušená dňom 27. 10. 2020
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
zapsáno 7. 10. 1994
vymazáno 20. 11. 2002
Zodpovedný zástupca
RNDr. Rudolf Rentka
Zrušená
Fyzikálno-chemické rozbory vôd,kalov,zemín a odpadov podľa predmetu akreditácie
zapsáno 22. 8. 2001
vymazáno 10. 10. 2002
Zodpovedný zástupca
Ing. Miroslav Záhon
Zrušená
Fyzikálno-chemické rozbory vôd, kalov, zemín a odpadov podľa predmetu akreditácie
zapsáno 22. 8. 2001
vymazáno 1. 7. 2018
Zodpovedný zástupca
Ing. Miroslav Záhon
Zrušená dňom 1. 7. 2018
Zámočníctvo,kovoobrábanie
zapsáno 1. 5. 1992
Prevádzkarne
Žilina, Bytčická 16
Zrušená dňom 3. 5. 2013
Výroba kovových konštrukcií
zapsáno 1. 5. 1992
Prevádzkarne
Žilina, Bytčická 16
Zrušená dňom 3. 5. 2013
Výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
zapsáno 1. 5. 1992
Prevádzkarne
Žilina, Bytčická 16
Zrušená dňom 3. 5. 2013
Stavebníctvo
zapsáno 1. 5. 1992
Vykonávanie dopravných stavieb
zapsáno 1. 5. 1992
Predaj, údržba a oprava motor.vozidel a doprav.prostriedkov
zapsáno 1. 5. 1992
Prevádzkarne
Žilina, Bytčická 16
Zrušená dňom 3. 5. 2013
Sprostredkovanie obchodu
zapsáno 1. 5. 1992
Činnosti v oblasti nehnuteľností
zapsáno 1. 5. 1992
Zodpovedný zástupca
RNDr. Ladislav Kasáš
Zrušená
Prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
zapsáno 1. 5. 1992
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
zapsáno 1. 5. 1992
Zodpovedný zástupca
Ing. Ladislav Kováč
Geodetické a kartografické činnosti
zapsáno 1. 5. 1992
Zodpovedný zástupca
Milan Zuberec
Závodné stravovanie
zapsáno 7. 1. 1993
Prevádzkarne
Žilina, Bytčická 16
Zrušená dňom 3. 5. 2013
Zodpovedný zástupca
Pavol Žák
Pohostinská činnosť
zapsáno 7. 1. 1993
Prevádzkarne
Žilina, Bytčická 16
Zrušená dňom 3. 5. 2013
Zodpovedný zástupca
Pavol Žák
Činnosť vykonávaná banským spôsobom
zapsáno 15. 1. 1996
Zodpovedný zástupca
Ing. Ivan Peterka
Vedenie účtovníctva
zapsáno 20. 11. 2002
|
---|
Hodnotenie firmy - I N G E O a.s. Ž I L I N A
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky