VEPOS, spol. s r.o., IČO: 31610374 - Živnostenský register
Výpis z živnostenského registra
Zobraziť:
Obchodné meno |
VEPOS, spol. s r.o.
|
---|---|
IČO |
31610374
|
Súd |
Okresný úrad Prievidza
|
Číslo živnostenského registra |
307-8489
|
Štatutárny orgán |
Ing. Ľubomír Krcha
97271 Nováky, Mateja Bela 962/1 |
Predmety podnikania |
Nakladania s odpadmi,zber,výkup,preprava a predaj
zapsáno 6. 7. 1994
vymazáno 30. 6. 2002
Prevádzkarne
Nováky, Lelovská (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Ján Fedor
Zrušená
Nákladná autodoprava
zapsáno 6. 7. 1994
vymazáno 22. 11. 2004
Zodpovedný zástupca
Ján Fedor
Zrušená
Osobná autodoprava
zapsáno 6. 7. 1994
vymazáno 22. 11. 2004
Zodpovedný zástupca
Ján Fedor
Zrušená
Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
zapsáno 6. 7. 1994
vymazáno 25. 10. 2013
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
zapsáno 6. 7. 1994
vymazáno 3. 12. 2013
Zodpovedný zástupca
Ján Fedor
Zrušená dňom 3. 12. 2013
Cintorínske služby
zapsáno 6. 7. 1994
vymazáno 26. 4. 2019
Prevádzkarne
97271 Nováky, A. Hlinku
Zrušená dňom 26. 4. 2019
97271 Nováky, Lelovská
Zrušená dňom 26. 4. 2019
97271 Nováky, Lelovská - starý cintorín
Zrušená dňom 26. 4. 2019
Zodpovedný zástupca
Ing. Ľubomír Krcha
Zrušená dňom 19. 10. 2007
Ľuboš Krcha
Zrušená dňom 26. 4. 2019
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
zapsáno 4. 10. 1996
vymazáno 12. 10. 2004
Zodpovedný zástupca
Ing. Štefan Bobok
Zrušená
Ambulantný predaj v rozsahu voľných živností
zapsáno 4. 10. 1996
vymazáno 25. 10. 2013
Pomocné stavebné práce
zapsáno 4. 10. 1996
vymazáno 25. 10. 2013
Zodpovedný zástupca
Ing. Štefan Bobok
Zrušená dňom 19. 10. 2007
Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 18. 10. 2007
Oprava a údržba elektrických zariadení
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Údržba komunikácií, chodníkov a priestranstiev
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Osadzovanie a údržba dopravných značiek a dopravného značenia
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Práce s mechanizmami
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Výstavba a údržba detských ihrísk v rozsahu voľných živností
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Záhradnícke práce
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Sadovnícke práce
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Pilčícke práce
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Návrhy a realizácie interiérov a exteriérov v rozsahu voľných živností
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Projektová dokumentácia v záhradníctve
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Upratovacie a čistiace práce
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
zapsáno 16. 12. 2002
vymazáno 25. 10. 2013
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
zapsáno 9. 12. 2005
vymazáno 25. 10. 2013
Zodpovedný zástupca
Ján Hagara
Zrušená dňom 19. 10. 2007
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)
zapsáno 6. 7. 1994
Prevádzkarne
Nováky, Prekládková st. Breziny
Nováky, Lelovská (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Ján Fedor
Údržba a opravy verejného osvetlenia
zapsáno 12. 7. 1994
Prevádzkarne
Nováky, Lelovská (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Ladislav Oršula
Zrušená
Ján Plevka
Zrušená
Údržba verejnej zelene,prevádzkovanie tržnice,WC
zapsáno 12. 7. 1994
Prevádzkarne
Nováky, Lelovská (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Ladislav Oršula
Zrušená
Predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, vína, piva a destilátov na priamu konzumáciu.
zapsáno 4. 10. 1996
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh, ak k ich priamej konzumácií nie je k dispozícii viac ako 8 miest
zapsáno 4. 10. 1996
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
zapsáno 4. 10. 1996
Maloobchod v rozsahu voľných živností
zapsáno 4. 10. 1996
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
zapsáno 7. 7. 2006
Zodpovedný zástupca
Ján Fedor
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
zapsáno 28. 10. 2013
Zodpovedný zástupca
Miroslav Lackovič
Zrušená dňom 4. 5. 2020
Gabriel Rus
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
zapsáno 28. 10. 2013
Prenájom hnuteľných vecí
zapsáno 28. 10. 2013
Čistiace a upratovacie služby
zapsáno 28. 10. 2013
Reklamné a marketingové služby
zapsáno 28. 10. 2013
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
zapsáno 28. 10. 2013
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
zapsáno 28. 10. 2013
|
---|
Hodnotenie firmy - VEPOS, spol. s r.o.
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky