ACE CENTRUM, s.r.o. v likvidácii, Považská Bystrica, IČO: 00616575 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra
Zobraziť:
Deň zápisu |
11. 10. 1991
|
---|---|
Názov |
ACE-CENTRUM, spol. s r.o.
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 14. 7. 1994
ACE Auditorská a účtovnícka spoločnosť, s.r.o.
zapsáno 15. 7. 1994
vymazáno 27. 7. 1998
ACE CENTRUM, s.r.o.
zapsáno 28. 7. 1998
vymazáno 24. 1. 2024
ACE CENTRUM, s.r.o. v likvidácii
zapsáno 25. 1. 2024
|
Adresa sídla |
Považská Bystrica, Centrum 12/17, Slovenská republika
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 29. 6. 1995
Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 36, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 30. 6. 1995
vymazáno 3. 4. 2003
Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 25/30, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 4. 4. 2003
vymazáno 13. 4. 2006
Považská Bystrica, Železničná 99/30, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 14. 4. 2006
|
IČO |
00616575
zapsáno 11. 10. 1991
|
Právna forma |
Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapsáno 11. 10. 1991
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 25. 1. 2024
|
Oddiel |
Sro
|
Vložka číslo |
Sro/1834/R
zapsáno 11. 10. 1991
|
Súd |
Okresný súd Trenčín
zapsáno 11. 10. 1991
|
Predmety činností
Činnosť |
- výkony poradenských a konzultačných činností v oblasti organizácie, riadenia a ekonomiky vrátane automatizácie
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 27. 12. 1992
- výkony prípravy a spracovania analýz, štúdií a hodnotení v oblasti hospodárenia a ekonomiky všetkých podnikateľských aktivít
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 27. 12. 1992
- výkony informačných, analytických služieb, finančného a účtovného servisu pre podnikateľskú sféru vrátane poradenstva pre účasť na kapitálovom trhu
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 27. 12. 1992
- výkony veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti vrátane zahraničného obchodu podľa všeobecne platných právnych predpisov
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 27. 12. 1992
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
zapsáno 28. 12. 1992
- vzdelávacia a publikač. činnosť v obl. organizácie, ekonomiky, účtovníctva a personalistiky
zapsáno 28. 12. 1992
- automatizované spracovanie údajov
zapsáno 28. 12. 1992
- poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
zapsáno 28. 12. 1992
- vykonávanie auditorských činností
zapsáno 15. 7. 1994
- poskytovanie daňového poradenstva prostredníctvom Ing. Anny Lečkovej, CSc.
zapsáno 15. 7. 1994
vymazáno 3. 4. 2003
- činnosti spojené s vedením účtovnej evidencie
zapsáno 28. 7. 1998
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
zapsáno 11. 10. 1991
|
---|---|
Člen |
zapsáno 28. 12. 1992
vymazáno 7. 9. 2000
|
Člen |
zapsáno 15. 7. 1994
vymazáno 30. 8. 2001
|
Člen |
zapsáno 15. 7. 1994
vymazáno 30. 8. 2001
|
Člen |
zapsáno 15. 7. 1994
vymazáno 30. 8. 2001
|
Člen |
zapsáno 21. 7. 1994
vymazáno 26. 4. 2012
|
Člen |
zapsáno 21. 7. 1994
vymazáno 19. 4. 2012
|
Člen |
zapsáno 21. 7. 1994
|
Člen |
zapsáno 31. 8. 2001
vymazáno 31. 8. 2006
|
Člen |
zapsáno 21. 12. 2005
vymazáno 31. 8. 2006
|
Člen |
zapsáno 21. 12. 2005
vymazáno 31. 8. 2006
|
Člen |
Likvidátor
Ing. Anna Lečková, PhD. Považská Bystrica, Železničná 99/30, PSČ 017 01, Slovenská republika
zapsáno 25. 1. 2024
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladateľka.
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 27. 12. 1992
|
---|---|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
zapsáno 28. 12. 1992
vymazáno 14. 7. 1994
|
Konanie |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
zapsáno 15. 7. 1994
vymazáno 30. 8. 2001
|
Konanie |
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie: prokurista.
zapsáno 31. 8. 2001
vymazáno 13. 4. 2006
|
Konanie |
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
zapsáno 31. 8. 2001
|
Konanie |
Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v v zmysle ust. § 75b a nasl. Obchodného zákonníka.
zapsáno 25. 1. 2024
|
Kapitál
Základné imanie |
100 000 SKK
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 13. 6. 1999
200 000 SKK
zapsáno 14. 6. 1999
vymazáno 10. 9. 2009
Rozsah splatenia: 200 000 SKK
zapsáno 1. 9. 2006
vymazáno 10. 9. 2009
6 640 EUR
zapsáno 11. 9. 2009
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
zapsáno 11. 9. 2009
|
---|
Výška vkladu každého spoločníka
Vklad |
Ing. Anna Lečková, CSc.
Vklad: 100 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 13. 6. 1999
|
---|---|
Vklad |
Ing. Anna Lečková, CSc.
Vklad: 200 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 14. 6. 1999
vymazáno 7. 9. 2000
|
Vklad |
Ing. Ján Splavec
Vklad: 140 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 8. 9. 2000
vymazáno 30. 8. 2001
|
Vklad |
PhDr. Peter Lečko
Vklad: 60 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 8. 9. 2000
vymazáno 30. 8. 2001
|
Vklad |
PhDr. Peter Lečko
Vklad: 170 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 31. 8. 2001
vymazáno 13. 4. 2006
|
Vklad |
Ing. Ján Splavec
Vklad: 30 000 SKK (peňažný vklad)
zapsáno 31. 8. 2001
vymazáno 13. 4. 2006
|
Vklad |
Ing. Anna Lečková
Vklad: 140 000 SKK
zapsáno 14. 4. 2006
vymazáno 10. 9. 2009
|
Vklad |
PhDr. Peter Lečko
Vklad: 60 000 SKK
zapsáno 14. 4. 2006
vymazáno 10. 9. 2009
|
Vklad |
Ing. Anna Lečková, PhD.
Vklad: 4 648 EUR
zapsáno 11. 9. 2009
|
Vklad |
PhDr. Peter Lečko
Vklad: 1 992 EUR
zapsáno 11. 9. 2009
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Anna Lečková, PhD.
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 16. 2. 2021
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
PhDr. Peter Lečko
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
zapsáno 16. 2. 2021
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
zapsáno 16. 2. 2021
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice č. N 514/91, NZ 548/91 zo dňa 11.10.1991 na Štátnom notárstve v Považskej Bystrici v zmysle § 106n zák.č. 103/90 Zb.
zapsáno 11. 10. 1991
Spoločníčka schválila Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje notárska zápisnica v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 604
zapsáno 28. 12. 1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 604
zapsáno 15. 7. 1994
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.6.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 604
zapsáno 30. 6. 1995
Doplnok č.3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N l4O/98, Nz l22/98 zo dňa 27.5.l998.
zapsáno 28. 7. 1998
Doplnok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 140/98, NZ 122/98 zo dňa 27.5.1998.
zapsáno 14. 6. 1999
Valné zhromaždenie dňa 28.4.1999 (notárska zápisnica N 093/00, Nz 094/00 zo dňa 7.4.2000) schválilo prevod a rozdelenie obchodného podielu (dodatok č.4). Valné zhromaždenie dňa 2.7.1999 schválilo spoločenskú zmluvu zo dňa 2.7.1999, ktorou bola náhradná zakladateľská listina.
zapsáno 8. 9. 2000
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.1.2001 schválilo rozdelenie a prevod časti obchodného podielu (zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 24.1.2001) a zmenu spoločenskej zmluvy - úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.1.2001.
zapsáno 31. 8. 2001
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 7.10.2002.
zapsáno 4. 4. 2003
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 25.1.2024
zapsáno 25. 1. 2024
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Anna Lečková, CSc. Považská Bystrica, Stred 56-45/13, Slovenská republika
zapsáno 11. 10. 1991
vymazáno 13. 6. 1999
|
---|---|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Anna Lečková, CSc. Považská Bystrica, Stred 56-45/13, Slovenská republika
zapsáno 14. 6. 1999
vymazáno 7. 9. 2000
|
Osoba |
zapsáno 8. 9. 2000
vymazáno 30. 8. 2001
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
PhDr. Peter Lečko Považská Bystrica, Stred 56-45/13, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 8. 9. 2000
vymazáno 30. 8. 2001
|
Osoba |
zapsáno 31. 8. 2001
vymazáno 13. 4. 2006
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
PhDr. Peter Lečko Považská Bystrica, Stred 56-45/13, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 31. 8. 2001
vymazáno 13. 4. 2006
|
Osoba |
zapsáno 31. 8. 2001
vymazáno 13. 4. 2006
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
PhDr. Peter Lečko Považská Bystrica, Železničná 99/30, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 14. 4. 2006
vymazáno 16. 5. 2022
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Anna Lečková Považská Bystrica, Železničná 99/30, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 14. 4. 2006
vymazáno 26. 4. 2012
|
Osoba |
zapsáno 14. 4. 2006
vymazáno 21. 12. 2005
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Anna Lečková, PhD. Považská Bystrica, Železničná 99/30, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 27. 4. 2012
vymazáno 16. 5. 2022
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Ing. Anna Lečková, PhD. Považská Bystrica, Železničná 99/30, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 17. 5. 2022
|
Osoba |
Spoločník v.o.s. / s.r.o.
PhDr. Peter Lečko Považská Bystrica, Železničná 99/30, PSČ 01701, Slovenská republika
zapsáno 17. 5. 2022
|
Hodnotenie firmy - ACE CENTRUM, s.r.o. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť ACE CENTRUM, s.r.o. v likvidácii sídli na adrese: Považská Bystrica, Centrum 12/17, Slovenská republika.
-
Spoločnosť ACE CENTRUM, s.r.o. v likvidácii má IČO 00616575.
-
Spoločnosť ACE CENTRUM, s.r.o. v likvidácii vznikla 11. 10. 1991.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky