ENERGY & COMMODITIES, a. s. v likvidácii, Bratislava, IČO: 36675741 - Výpis z obchodného registra
Výpis z obchodného registra: subjekt bol z registra odstránený
Zobraziť:
Deň zápisu |
19. 9. 2006
|
---|---|
Názov |
SPV06, a.s.
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
FAME Agroservice, a.s.
zapsáno 10. 10. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
Agroservice SR, a. s.
zapsáno 4. 4. 2009
vymazáno 30. 1. 2013
SC Commodities, a. s.
zapsáno 31. 1. 2013
vymazáno 4. 4. 2014
ENERGY & COMMODITIES, a. s.
zapsáno 5. 4. 2014
vymazáno 3. 8. 2020
ENERGY & COMMODITIES, a. s. v likvidácii
zapsáno 4. 8. 2020
vymazáno 20. 9. 2021
|
Adresa sídla |
Bratislava, Stefanovičova 12, PSČ 81104, Slovenská republika
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
Bratislava, Heydukova 6, PSČ 81499, Slovenská republika
zapsáno 10. 10. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
Bratislava, Račianska 76, PSČ 83406, Slovenská republika
zapsáno 4. 4. 2009
vymazáno 30. 1. 2013
Bratislava, Mostová 2, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 31. 1. 2013
vymazáno 20. 9. 2021
|
IČO |
36675741
zapsáno 19. 9. 2006
|
Deň výmazu |
21. 9. 2021
|
Právna forma |
Akciová spoločnosť
zapsáno 19. 9. 2006
|
Právny stav |
V likvidácii
zapsáno 1. 7. 2020
vymazáno 30. 4. 2021
Zrušená spoločnosť na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti
zapsáno 21. 9. 2021
Zaniknutá spoločnosť
zapsáno 21. 9. 2021
|
Oddiel |
Sa
|
Vložka číslo |
Sa/3974/B
zapsáno 19. 9. 2006
|
Súd |
Okresný súd Bratislava I
zapsáno 19. 9. 2006
|
Predmety činností
Činnosť |
činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
vedenie účtovníctva,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
administratívne a kancelárske práce,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
automatizované spracovanie údajov,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
marketingová činnosť,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
prieskum trhu a verejnej mienky,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
prenájom motorových vozidiel,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov),
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
|
---|
Štatutárny orgán
Člen |
Predstavenstvo
predseda JUDr. Slavomír Moško Bratislava, Trnavská cesta 82, PSČ 82102, Slovenská republika
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
|
---|---|
Člen |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
|
Člen |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda JUDr. Slavomír Moško Bratislava, Trnavská cesta 82, PSČ 82102, Slovenská republika
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 28. 9. 2006
|
Člen |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 28. 9. 2006
|
Člen |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 28. 9. 2006
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda Mgr. Erik Čebík Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25, PSČ 03301, Slovenská republika
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 21. 12. 2007
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda Mgr. Erik Čebík Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25, PSČ 03301, Slovenská republika
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 29. 11. 2007
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Mgr. Peter Cabrnoch Žilina, Javorová 3072/9, PSČ 01007, Slovenská republika
zapsáno 29. 11. 2007
vymazáno 3. 4. 2009
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Mgr. Peter Cabrnoch Žilina, Javorová 3072/9, PSČ 01007, Slovenská republika
zapsáno 29. 11. 2007
vymazáno 9. 3. 2009
|
Člen |
zapsáno 9. 3. 2009
vymazáno 3. 11. 2010
|
Člen |
zapsáno 9. 3. 2009
vymazáno 30. 8. 2010
|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda Ing. Roland Braniša Bratislava, Poloreckého 7, PSČ 85104, Slovenská republika
zapsáno 9. 3. 2009
vymazáno 21. 7. 2010
|
Člen |
zapsáno 9. 3. 2009
vymazáno 21. 7. 2010
|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda Ing. Roland Braniša Bratislava, Poloreckého 7, PSČ 85104, Slovenská republika
zapsáno 9. 3. 2009
vymazáno 15. 6. 2010
|
Člen |
zapsáno 9. 3. 2009
vymazáno 15. 6. 2010
|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda Ing. Fridrich Rácz Bratislava, Trstínska 8351/49, PSČ 84106, Slovenská republika
zapsáno 15. 6. 2010
vymazáno 30. 1. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
podpredseda Ing. Fridrich Rácz Bratislava, Trstínska 8351/49, PSČ 84106, Slovenská republika
zapsáno 15. 6. 2010
vymazáno 21. 1. 2013
|
Člen |
zapsáno 15. 6. 2010
vymazáno 27. 1. 2012
|
Člen |
zapsáno 15. 6. 2010
vymazáno 30. 12. 2011
|
Člen |
zapsáno 31. 8. 2010
vymazáno 27. 1. 2012
|
Člen |
zapsáno 31. 8. 2010
vymazáno 16. 1. 2012
|
Člen |
Predstavenstvo
člen Ing. Ladislav Fegyveres Bratislava, Fedákova 2742/18, PSČ 84102, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2012
vymazáno 30. 1. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Miroslav Bilický Nové Zámky, Okružná 9991/12, PSČ 94002, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2012
vymazáno 30. 1. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
člen Ing. Ladislav Fegyveres Bratislava, Fedákova 2742/18, PSČ 84102, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2012
vymazáno 21. 1. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Miroslav Bilický Nové Zámky, Okružná 9991/12, PSČ 94002, Slovenská republika
zapsáno 16. 1. 2012
vymazáno 21. 1. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Ing. Michal Krajčovič Bratislava, Rezedová 27, PSČ 82101, Slovenská republika
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 7. 8. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Mgr. Miriam Stowasserová Bratislava, Prvosienková 7090/5, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 7. 8. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Ing. Michal Krajčovič Bratislava, Rezedová 27, PSČ 82101, Slovenská republika
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 25. 7. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Mgr. Miriam Stowasserová Bratislava, Prvosienková 7090/5, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 25. 7. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Mgr. Martin Kvietik Bratislava, Holubyho 1, PSČ 81103, Slovenská republika
zapsáno 25. 7. 2013
vymazáno 23. 10. 2013
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Mgr. Martin Kvietik Bratislava, Holubyho 1, PSČ 81103, Slovenská republika
zapsáno 25. 7. 2013
vymazáno 16. 10. 2013
|
Člen |
zapsáno 16. 10. 2013
vymazáno 4. 4. 2014
|
Člen |
zapsáno 16. 10. 2013
vymazáno 2. 4. 2014
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Pavel Horváth Skalica, Duklianska 2070/59, PSČ 90901, Slovenská republika
zapsáno 2. 4. 2014
vymazáno 13. 6. 2017
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Pavel Horváth Skalica, Duklianska 2070/59, PSČ 90901, Slovenská republika
zapsáno 2. 4. 2014
vymazáno 30. 4. 2017
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Ing. Michal Merga Snina, Duk. Hrdinov 2581/19, PSČ 06901, Slovenská republika
zapsáno 2. 4. 2014
vymazáno 31. 10. 2016
|
Člen |
Predstavenstvo
člen predstavenstva Ing. Michal Merga Snina, Duk. Hrdinov 2581/19, PSČ 06901, Slovenská republika
zapsáno 2. 4. 2014
vymazáno 21. 10. 2016
|
Člen |
Predstavenstvo
predseda predstavenstva Ing. Peter Gabalec Bratislava, Drotárska cesta 54, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 1. 5. 2017
vymazáno 20. 9. 2021
|
Člen |
zapsáno 1. 7. 2020
vymazáno 21. 9. 2021
|
Člen |
zapsáno 1. 7. 2020
vymazáno 20. 9. 2021
|
Konanie menom spoločnosti
Konanie |
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne každý člen predstavenstva.
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
|
---|---|
Konanie |
Predseda predstavenstva je oprávený samostatne zaväzovať spoločnosť a za spoločnosť podpisovať.
zapsáno 10. 10. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
|
Konanie |
Konať a podpisovať v mene Spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 (slovom: dvaja) členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám.
zapsáno 4. 4. 2009
vymazáno 30. 1. 2013
|
Konanie |
Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spolu dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis.
zapsáno 31. 1. 2013
vymazáno 4. 4. 2014
|
Konanie |
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis.
zapsáno 5. 4. 2014
vymazáno 20. 9. 2021
|
Konanie |
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
zapsáno 4. 8. 2020
vymazáno 20. 9. 2021
|
Kapitál
Základné imanie |
1 000 000 SKK
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
Rozsah splatenia: 300 000 SKK
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
Rozsah splatenia: 1 000 000 SKK
zapsáno 10. 10. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
33 193,9 EUR
zapsáno 4. 4. 2009
vymazáno 20. 9. 2021
Rozsah splatenia: 33 193,9 EUR
zapsáno 4. 4. 2009
vymazáno 20. 9. 2021
|
---|---|
Akcie |
Počet: 10
Druh: Kmeňová akcia Forma: Akcia na meno Menovitá hodnota: 100 000 SKK Prevoditelnosť akcii: Prevoditeľnosť nie je obmedzená.
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
|
Koneční užívatelia výhod
Konečný užívateľ výhod |
Ing. Peter Gabalec
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
|
---|---|
Konečný užívateľ výhod |
Mgr. Martin Kvietik
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov, vrátane akcií na doručiteľa, predstavuje najmenej 25 %
zapsáno 10. 9. 2020
|
Ďalšie právne skutočnosti
Ďalšie právne skutočnosti |
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou N 482/2006, Nz 33263/2006, NCRIs 33166/2006 zo dňa 24.8.2006 v zmysle §§ 57,154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 510/2006, Nz 37812/2006 zo dňa 28.09.2006.
zapsáno 10. 10. 2006
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.03.2009 not. zápisnica N 38/2009 Nz 7005/2009 zmena obchodného meno z FAME Agroservice, a.s. na Agroservice SR, a.s. Zápisnica zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 09.03.2009.
zapsáno 4. 4. 2009
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2010, Nz 21675/2010, NCRls 22004/2010 zo dňa 16.06.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.06.2010.
zapsáno 22. 7. 2010
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.08.2010. Zápisnica č. 02/2010 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.08.2010. Zápisnica č. 02/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.08.2010.
zapsáno 4. 11. 2010
vymazáno 20. 9. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.01.2012.
zapsáno 28. 1. 2012
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.01.2013.
zapsáno 31. 1. 2013
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2013.
zapsáno 8. 8. 2013
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2013.
zapsáno 24. 10. 2013
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 425/2014 Nz 12685/2014 NCRls 12958/2014 dňa 02.04.2014.
zapsáno 5. 4. 2014
vymazáno 20. 9. 2021
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
zapsáno 24. 12. 2014
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1861/2014, Nz 59924/2014, NCRls 60919/2014 zo dňa 19.12.2014.
zapsáno 24. 12. 2014
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2016.
zapsáno 1. 11. 2016
vymazáno 20. 9. 2021
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2017.
zapsáno 14. 6. 2017
vymazáno 20. 9. 2021
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 1.7.2020
zapsáno 4. 8. 2020
vymazáno 20. 9. 2021
Likvidácia: Vstup do likvidácie - dátum: 1.7.2020 Skončenie likvidácie - dátum: 30.4.2021
zapsáno 21. 9. 2021
Zrušenie spoločnosti: Spoločnosť zrušená od: 1.7.2020 Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
zapsáno 21. 9. 2021
Právny dôvod výmazu zapísanej osoby z obchodného registra: Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 21.9.2021 Právny dôvod výmazu: dobrovoľný výmaz
zapsáno 21. 9. 2021
|
---|
Zainteresovaná osoby
Osoba |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
|
---|---|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Martina Krišová Bratislava, Staromlynská 9532/3, PSČ 82106, Slovenská republika
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
|
Osoba |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 9. 10. 2006
|
Osoba |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 28. 9. 2006
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Martina Krišová Bratislava, Staromlynská 9532/3, PSČ 82106, Slovenská republika
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 28. 9. 2006
|
Osoba |
zapsáno 19. 9. 2006
vymazáno 28. 9. 2006
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Peter Gabalec Bratislava, Drotárska cesta 54, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
|
Osoba |
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
|
Osoba |
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 3. 4. 2009
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Peter Gabalec Bratislava, Drotárska cesta 54, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 5. 3. 2009
|
Osoba |
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 5. 3. 2009
|
Osoba |
zapsáno 28. 9. 2006
vymazáno 5. 3. 2009
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
SLAVIA CAPITAL FAME LIMITED Larnaca, Naousis, KARAPATAKIS BUILDING 1, PSČ P.C.6018, Nešpecifikované
zapsáno 10. 10. 2006
vymazáno 3. 11. 2010
|
Osoba |
zapsáno 5. 3. 2009
vymazáno 30. 1. 2013
|
Osoba |
zapsáno 5. 3. 2009
vymazáno 21. 1. 2013
|
Osoba |
zapsáno 5. 3. 2009
vymazáno 3. 11. 2010
|
Osoba |
zapsáno 5. 3. 2009
vymazáno 31. 8. 2010
|
Osoba |
zapsáno 5. 3. 2009
vymazáno 21. 7. 2010
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Viktor Levkanič Bratislava, Arménska 13827/10, PSČ 82107, Slovenská republika
zapsáno 5. 3. 2009
vymazáno 21. 7. 2010
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Viktor Levkanič Bratislava, Arménska 13827/10, PSČ 82107, Slovenská republika
zapsáno 5. 3. 2009
vymazáno 16. 6. 2010
|
Osoba |
zapsáno 16. 6. 2010
vymazáno 30. 1. 2013
|
Osoba |
zapsáno 16. 6. 2010
vymazáno 21. 1. 2013
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Robert Balheim Chorvátsky Grob, Triblavinská 41, PSČ 90025, Slovenská republika
zapsáno 1. 9. 2010
vymazáno 30. 1. 2013
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Robert Balheim Chorvátsky Grob, Triblavinská 41, PSČ 90025, Slovenská republika
zapsáno 1. 9. 2010
vymazáno 21. 1. 2013
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
SC FOOD, AGRO & INDUSTRIAL LTD Larnaca, Naousis, KARAPATAKIS BUILDING 1, PSČ P.C.6018, Nešpecifikované
zapsáno 4. 11. 2010
vymazáno 30. 1. 2013
|
Osoba |
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 13. 6. 2017
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Jaroslav Jagerčík Bratislava, Koprivnická 3401/9E, PSČ 84101, Slovenská republika
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 13. 6. 2017
|
Osoba |
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 30. 4. 2017
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Jaroslav Jagerčík Bratislava, Koprivnická 3401/9E, PSČ 84101, Slovenská republika
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 30. 4. 2017
|
Osoba |
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 7. 8. 2013
|
Osoba |
zapsáno 21. 1. 2013
vymazáno 25. 7. 2013
|
Osoba |
Jediný akcionár a.s.
SLAVIA CAPITAL Group, a. s. Bratislava, Mostová 2, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 31. 1. 2013
vymazáno 20. 9. 2021
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Miriam Stowasserová Bratislava, Prvosienková 7090/5, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 25. 7. 2013
vymazáno 1. 7. 2016
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Miriam Stowasserová Bratislava, Prvosienková 7090/5, PSČ 81102, Slovenská republika
zapsáno 25. 7. 2013
vymazáno 30. 6. 2016
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Juraj Kadnár Bratislava, Ľubovnianska 3157/16, PSČ 85107, Slovenská republika
zapsáno 30. 6. 2016
vymazáno 1. 10. 2019
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Mgr. Juraj Kadnár Bratislava, Ľubovnianska 3157/16, PSČ 85107, Slovenská republika
zapsáno 30. 6. 2016
vymazáno 31. 8. 2019
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
Ing. Ľudovít Schmidt Poprad, Ústecko-Orlická 3301/26, PSČ 05801, Slovenská republika
zapsáno 1. 5. 2017
vymazáno 20. 9. 2021
|
Osoba |
zapsáno 1. 5. 2017
vymazáno 20. 9. 2021
|
Osoba |
Člen dozorného orgánu
JUDr. Daniel Pleva Bratislava, Nám. Hraničiarov 22449/29, PSČ 85103, Slovenská republika
zapsáno 1. 9. 2019
vymazáno 20. 9. 2021
|
Právny predchodca
Predchodca |
YOURDEAL, s.r.o. Bratislava, Mostová 2, Slovenská republika
zapsáno 24. 12. 2014
|
---|
Hodnotenie firmy - ENERGY & COMMODITIES, a. s. v likvidácii
Register Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje okrem iného vyhľadávanie v registroch z jedného miesta, bez toho, aby združovala údaje z týchto registrov.
Ak ste na našich stránkach zistili, že uvádzané údaje nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak áno, obráťte sa s požiadavkou na opravu údajov na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zabezpečíte aktuálnosť údajov na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach.
Často kladené otázky
-
Spoločnosť ENERGY & COMMODITIES, a. s. v likvidácii sídli na adrese: Bratislava, Stefanovičova 12, PSČ 81104, Slovenská republika.
-
Spoločnosť ENERGY & COMMODITIES, a. s. v likvidácii má IČO 36675741.
-
Spoločnosť ENERGY & COMMODITIES, a. s. v likvidácii vznikla 19. 9. 2006.
Firmy s podobným IČO
Toto už ste čítali?
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky